KITSLAAR MAXIMILIAAN WOHLGEMUTH
Informe ejecutivo de KITSLAAR MAXIMILIAAN WOHLGEMUTH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KITSLAAR MAXIMILIAAN WOHLGEMUTH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLICKDISTRICT SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 22/03/2012 | 30/01/2023 |
CLICKDISTRICT SPAIN SL | Consejero | 15/02/2012 | 26/03/2015 |
VINCULACIONES DE KITSLAAR MAXIMILIAAN WOHLGEMUTH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KITSLAAR MAXIMILIAAN WOHLGEMUTH
Empresa: CLICKDISTRICT SPAIN SL
Consejero
- Kitslaar Maximiliaan Wohlgemuth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29112 , F 23, S 8, H M 524166, I/A 4 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-28
Empresa: CLICKDISTRICT SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Kitslaar Maximiliaan Wohlgemuth
- Kloots Marco Willem
- Van Leeuwen Arnoldus Johannes Frederik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29112 , F 21, S 8, H M 524166, I/A 3 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28
Empresa: CLICKDISTRICT SPAIN SL
Consejero
- Kitslaar Maximiliaan Wohlgemuth
- Kloots Marco Willem
- Van Leeuwen Arnoldus Johannes Frederik
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29112 , F 20, S 8, H M 524166, I/A 2 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-28
Información de KITSLAAR MAXIMILIAAN WOHLGEMUTH
Mostramos los datos de KITSLAAR MAXIMILIAAN WOHLGEMUTH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KITSLAAR MAXIMILIAAN WOHLGEMUTH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos