KINDER ESPINOSA LLUIS ALFONS
Informe ejecutivo de KINDER ESPINOSA LLUIS ALFONS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KINDER ESPINOSA LLUIS ALFONS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAG SYSTEMS SMART SOLUTIONS SL | Secretario No Consejero | 21/05/2020 | 30/07/2024 |
TAG SYSTEMS SMART SOLUTIONS SL | Consejero | 28/09/2012 | 21/05/2020 |
TAG SYSTEMS SMART SOLUTIONS SL | Secretario | 05/02/2015 | 21/05/2020 |
AIR ANDORRA SA | REPR.143 RRM | 18/10/2013 | 14/02/2014 |
VINCULACIONES DE KINDER ESPINOSA LLUIS ALFONS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KINDER ESPINOSA LLUIS ALFONS
Empresa: TAG SYSTEMS SMART SOLUTIONS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Kinder Espinosa Lluis Alfons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 478640, I/A 20 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
Empresa: TAG SYSTEMS SMART SOLUTIONS SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Kinder Espinosa Lluis Alfons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33024 , F 26, S 8, H M 478640, I/A 17 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-28
Empresa: TAG SYSTEMS SMART SOLUTIONS SL
Consejero
- Capdevila Pallares Salvador
- Kinder Espinosa Lluis Alfons
Secretario
- Kinder Espinosa Lluis Alfons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33024 , F 26, S 8, H M 478640, I/A 17 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-28
Empresa: TAG SYSTEMS SMART SOLUTIONS SL
Secretario
- Kinder Espinosa Lluis Alfons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26558 , F 158, S 8, H M 478640, I/A 8 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Empresa: AIR ANDORRA SA
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Campdelacreu Armengol Victor
- Kinder Espinosa Lluis Alfons
- Perez Pradere Patrick
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43975 , F 132, S 8, H B 443423, I/A 2 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Empresa: AIR ANDORRA SA
Consejero Delegado
Consejero
PRES.HONORI.
Presidente
REPR.143 RRM
- Campdelacreu Armengol Victor
- Kinder Espinosa Lluis Alfons
- Perez Pradere Patrick
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43975 , F 129, S 8, H B 443423, I/A 1 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-08
Empresa: TAG SYSTEMS SMART SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Kinder Espinosa Lluis Alfons
- Lobo Abad Miguel
- Miro Castillo Joaquim
- Molke Laurence E
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26558 , F 156, S 8, H M 478640, I/A 5 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Información de KINDER ESPINOSA LLUIS ALFONS
Mostramos los datos de KINDER ESPINOSA LLUIS ALFONS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KINDER ESPINOSA LLUIS ALFONS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos