EXACTUS 3000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbano, 45
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXACTUS 3000 SL
CIF B86092244
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 07/12/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXACTUS 3000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXACTUS 3000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arbos Pareta Jose | Administrador Unico | 21/09/2012 | 21/06/2023 |
Campdelacreu Armengol Victor | Liquidador | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
Campdelacreu Armengol Victor | Apoderado | 24/02/2011 | 21/06/2023 |
Jordano Castro Maria De Las Mercedes | Apoderado | 21/09/2012 | 21/06/2023 |
Jordano Castro Maria De Las Mercedes | Administrador Unico | 05/01/2011 | 21/09/2012 |
ACTOS BORME DE EXACTUS 3000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28406 , F 71, S 8, H M 511531, I/A 6 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28406 , F 71, S 8, H M 511531, I/A 6 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28406 , F 71, S 8, H M 511531, I/A 6 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28406 , F 71, S 8, H M 511531, I/A 6 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
- C/ ZURBANO 45 1º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28406 , F 71, S 8, H M 511531, I/A 5 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28406 , F 71, S 8, H M 511531, I/A 5 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28406 , F 70, S 8, H M 511531, I/A 4 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28406 , F 70, S 8, H M 511531, I/A 3 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28406 , F 70, S 8, H M 511531, I/A 3 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28406 , F 69, S 8, H M 511531, I/A 2 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-28