LOBO ABAD MIGUEL
Informe ejecutivo de LOBO ABAD MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOBO ABAD MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAG SYSTEMS SMART SOLUTIONS SL | Secretario | 28/09/2012 | 05/02/2015 |
TAG SYSTEMS SMART SOLUTIONS SL | Consejero Delegado | 28/09/2012 | 05/02/2015 |
TAG SYSTEMS SMART SOLUTIONS SL | Consejero | 28/09/2012 | 05/02/2015 |
TAG SYSTEMS SMART SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 28/04/2009 | 28/09/2012 |
GLOBAL THELEMA SL | Administrador Solidario | 02/08/2012 |
VINCULACIONES DE LOBO ABAD MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOBO ABAD MIGUEL
Empresa: TAG SYSTEMS SMART SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
- Lobo Abad Miguel
Consejero
- Lobo Abad Miguel
Secretario
- Lobo Abad Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26558 , F 158, S 8, H M 478640, I/A 8 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Empresa: TAG SYSTEMS SMART SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
- Lobo Abad Miguel
Consejero
- Kinder Espinosa Lluis Alfons
- Lobo Abad Miguel
- Miro Castillo Joaquim
- Molke Laurence E
Presidente
Secretario
- Lobo Abad Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26558 , F 156, S 8, H M 478640, I/A 5 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: TAG SYSTEMS SMART SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Lobo Abad Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26558 , F 156, S 8, H M 478640, I/A 5 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: GLOBAL THELEMA SL
Administrador Solidario
- Casas Rodriguez Maria Lourdes
- Lobo Abad Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18672 , F 209, S 8, H M 325015, I/A 3 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-28
Empresa: TAG SYSTEMS SMART SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Lobo Abad Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26558 , F 152, S 8, H M 478640, I/A 1 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-28
Información de LOBO ABAD MIGUEL
Mostramos los datos de LOBO ABAD MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOBO ABAD MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos