JUSTE ORTEGA JUAN JOSE
Informe ejecutivo de JUSTE ORTEGA JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE JUSTE ORTEGA JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIOS BEEMINE SL | Consejero | 29/09/2020 |
VINCULACIONES DE JUSTE ORTEGA JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUSTE ORTEGA JUAN JOSE
Empresa: LABORATORIOS BEEMINE SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38148 , F 30, S 8, H M 678894, I/A 5 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-28
Empresa: RUTA DE LOS PANTANOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32725 , F 33, S 8, H M 244147, I/A 62 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Empresa: EL HERROJO CLUB SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Mora Francisco Javier
- Botin Martin Barbadillo Carlos
- Castañeda Camarero Antonio
- Colomina Perez Del Rio Javier
- Colomina Perez Del Rio Javier
- Hernando Arranz Valentin
- Juste Ortega Juan Jose
- Marco Fernandez Jose Luis
- Martos Ortiz Fernando
- Martos Ortiz Fernando
- Martos Ortiz Fernando
- Martos Ortiz Fernando
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
- Oñate Fernandez Ricardo
- Pascual Gomez Cuetara Tomas Florencio
- Serrano Perez Marisol
- Serrano Perez Marisol
- Torres Suau Federico
- Torres Suau Federico
- Torres Suau Federico
- Torres Suau Federico
- Torres Suau Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4605, L 3513, F 95, S 8, H MA 9273, I/A 41 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-29
Apoderado Mancomunado Solidario
- Centelles Echeverria Enrique
- Juste Ortega Juan Jose
- Puertas Hernandez Juan Ramon
Apoderado
- Cañellas Ribas Marcelo
- Juste Ortega Juan Jose
- Puertas Hernandez Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25804 , F 16, S 8, H M 442198, I/A 19 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-28
Empresa: GED REAL ESTATE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cañellas Rivas Marcelo
- Centelles Echeverria Enrique
- Juste Ortega Juan Jose
- Puertas Hernandez Juan Ramon
- Trebolle Larraz Rafael
Apoderado
- Juste Ortega Juan Jose
- Puertas Hernandez Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24570 , F 174, S 8, H M 442199, I/A 10 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-28
Representante
- Juste Ortega Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25804 , F 15, S 8, H M 442198, I/A 15 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-28
Empresa: GED REAL ESTATE SA
Representante
- Juste Ortega Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24570 , F 173, S 8, H M 442199, I/A 8 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-28
Empresa: G E D CAPITAL DEVELOPMENT SA SGECR
Representante
- Juste Ortega Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20960 , F 196, S 8, H M 177959, I/A 41 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-28
Información de JUSTE ORTEGA JUAN JOSE
Mostramos los datos de JUSTE ORTEGA JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUSTE ORTEGA JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos