MOYA ANGELER CABRERA JOAQUIN
Informe ejecutivo de MOYA ANGELER CABRERA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 27
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 72
Empresas inactivas: 28
CARGOS DE MOYA ANGELER CABRERA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS INMOBILIARIOS MOYA-ANGELER CABRERA SL | Administrador Unico | 30/04/2024 | |
CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS MOYA-ANGELER CABRERA SL | Administrador Unico | 22/04/2024 | |
CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS MOYA-ANGELER CABRERA SL | Socio Unico | 22/04/2024 | |
RED TECNOLOGICA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SL | Consejero | 05/01/2024 | |
RED TECNOLOGICA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SL | Consejero Delegado Solidario | 05/01/2024 | |
RED TECNOLOGICA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SL | Presidente | 05/01/2024 | |
EXPLOTACIONES AL ALBA SL | Consejero Delegado Solidario | 10/05/2023 | |
EXPLOTACIONES AL ALBA SL | Presidente | 10/05/2023 | |
EXPLOTACIONES AL ALBA SL | Consejero | 10/05/2023 | |
LA CASA GRANDE DE SALINAS SL | Consejero Delegado Solidario | 23/03/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MOYA ANGELER CABRERA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYA ANGELER CABRERA JOAQUIN
Administrador Unico
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46776 , F 153, S 8, H M 821091, I/A 1 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Administrador Unico
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46788 , F 135, S 8, H M 821321, I/A 1 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Socio Único
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46788 , F 135, S 8, H M 821321, I/A 1 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Consejero Delegado Solidario
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
- Moya Angeler Linares Enrique Miguel
Consejero
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
- Moya Angeler Linares Antonio Daniel
- Moya Angeler Linares Enrique Miguel
Presidente
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40059 , F 95, S 8, H M 44854, I/A 71 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-28
Consejero Delegado Solidario
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
- Moya Angeler Linares Enrique Miguel
Consejero
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
- Moya Angeler Linares Antonio Daniel
- Moya Angeler Linares Enrique Miguel
Presidente
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40059 , F 95, S 8, H M 44854, I/A 71 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-28
Empresa: EXPLOTACIONES AL ALBA SL
Consejero Delegado Solidario
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
- Moya Angeler Linares Enrique Miguel
Consejero
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
- Moya Angeler Linares Antonio Daniel
- Moya Angeler Linares Enrique Miguel
Presidente
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43142 , F 207, S 8, H M 455463, I/A 6 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Empresa: EXPLOTACIONES AL ALBA SL
Administrador Unico
Representante
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43142 , F 207, S 8, H M 455463, I/A 6 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Empresa: AITEAS INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Castañeda Camarero Antonio
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25319 , F 153, S 8, H M 455956, I/A 10 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-28
Consejero Delegado Solidario
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
- Moya Angeler Linares Enrique Miguel
Consejero
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
- Moya Angeler Linares Antonio Daniel
- Moya Angeler Linares Enrique Miguel
Presidente
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40059 , F 92, S 8, H M 44854, I/A 67 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Administrador Unico
Representante
- Moya Angeler Cabrera Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40059 , F 92, S 8, H M 44854, I/A 67 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
VER MAS ACTOS
Información de MOYA ANGELER CABRERA JOAQUIN
Mostramos los datos de MOYA ANGELER CABRERA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYA ANGELER CABRERA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos