ESTRADA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de ESTRADA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ESTRADA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUTA DE LOS PANTANOS SA | Apoderado | 22/01/2018 | |
EURO CLASS PRODUCTS SL | Apoderado | 26/01/2012 | 05/01/2017 |
ESBLAZUR SL | Liquidador | 25/11/2014 | 25/11/2014 |
ESBLAZUR SL | Apoderado | 12/07/2013 | 25/11/2014 |
IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado | 15/06/2010 |
VINCULACIONES DE ESTRADA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTRADA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Empresa: RUTA DE LOS PANTANOS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32725 , F 33, S 8, H M 244147, I/A 62 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Empresa: ESBLAZUR SL
Liquidador
- Estrada Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 140, S 8, H M 562902, I/A 3 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-28
Empresa: ESBLAZUR SL
Apoderado
- Estrada Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 138, S 8, H M 562902, I/A 2 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-28
Empresa: EURO CLASS PRODUCTS SL
Apoderado
- Diaz Domingo Juan Carlos
- Estrada Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21232 , F 36, S 8, H B 19060, I/A 11 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abeniacar Trolez Miguel
- Acaso Bellon Felix
- Alvarez Lopez Jaime
- Alvarez Lopez Jaime
- Cid Grueso David
- De Vega Fernandez Ardisana Isabel
- Estrada Fernandez Jose Antonio
- Fernandez Lafuente Francisco Jose
- Fernandez Lafuente Francisco Jose
- Garcia Buey Manuel
- Garcia Buey Manuel
- Gari Munsuri Francisco De Borja
- Gutierrez De Vera Fernando Maria
- Lopez Molinillo Jose Luis
- Myro Cuenco Salvador
- Reviriego Navarro Javier
- Revuelta Garcia Victor Jose
- Revuelta Garcia Victor Jose
- Santamaria Cases Juan
- Santamaria Cases Juan
- Solaz Garcia Juan Jose
- Tabernero Montejo Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14577 , F 223, S 8, H M 241438, I/A 81 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28
Información de ESTRADA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de ESTRADA FERNANDEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTRADA FERNANDEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos