JULIO GALLEGO SARABIA
Informe ejecutivo de JULIO GALLEGO SARABIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JULIO GALLEGO SARABIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALLEGO HERMANOS SL | Administrador Mancomunado | 23/12/2016 | 06/02/2019 |
GALLEGO HERMANOS SL | Secretario | 09/03/2010 | 23/12/2016 |
GALLEGO HERMANOS SL | Consejero | 09/03/2010 | 23/12/2016 |
VINCULACIONES DE JULIO GALLEGO SARABIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JULIO GALLEGO SARABIA
Empresa: GALLEGO HERMANOS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Gallego Gomez
- Julio Gallego Sarabia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 200, S 8, H MU 5867, I/A 18 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-30
Empresa: GALLEGO HERMANOS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Gallego Gomez
- Julio Gallego Sarabia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 200, S 8, H MU 5867, I/A 17 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-30
Empresa: GALLEGO HERMANOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jose Gallego Gomez
- Jose Manuel Gallego Sarabia
- Julio Gallego Sarabia
Presidente
Secretario
- Julio Gallego Sarabia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 200, S 8, H MU 5867, I/A 17 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-30
Empresa: GALLEGO HERMANOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jose Gallego Gomez
- Jose Manuel Gallego Sarabia
- Julio Gallego Sarabia
Presidente
Secretario
- Julio Gallego Sarabia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 200, S 8, H MU 5867, I/A 16 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-30
Información de JULIO GALLEGO SARABIA
Mostramos los datos de JULIO GALLEGO SARABIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JULIO GALLEGO SARABIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos