JOSE MANUEL GALLEGO SARABIA
Informe ejecutivo de JOSE MANUEL GALLEGO SARABIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE MANUEL GALLEGO SARABIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALLEGO HERMANOS SL | Presidente | 09/03/2010 | 23/12/2016 |
GALLEGO HERMANOS SL | Consejero Delegado | 09/03/2010 | 23/12/2016 |
GALLEGO HERMANOS SL | Consejero | 09/03/2010 | 23/12/2016 |
GALLEGO HERMANOS SL | Administrador Unico | 14/10/2009 | 09/03/2010 |
GALLEGO HERMANOS SL | Administrador Mancomunado | 14/10/2009 |
VINCULACIONES DE JOSE MANUEL GALLEGO SARABIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MANUEL GALLEGO SARABIA
Empresa: GALLEGO HERMANOS SL
Consejero Delegado
- Jose Manuel Gallego Sarabia
Consejero
- Jose Gallego Gomez
- Jose Manuel Gallego Sarabia
- Julio Gallego Sarabia
Presidente
- Jose Manuel Gallego Sarabia
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 200, S 8, H MU 5867, I/A 17 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-30
Empresa: GALLEGO HERMANOS SL
Consejero Delegado
- Jose Manuel Gallego Sarabia
Consejero
- Jose Gallego Gomez
- Jose Manuel Gallego Sarabia
- Julio Gallego Sarabia
Presidente
- Jose Manuel Gallego Sarabia
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 200, S 8, H MU 5867, I/A 16 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-30
Empresa: GALLEGO HERMANOS SL
Administrador Unico
- Jose Manuel Gallego Sarabia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 200, S 8, H MU 5867, I/A 16 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-30
Empresa: GALLEGO HERMANOS SL
Administrador Unico
- Jose Manuel Gallego Sarabia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 199, S 8, H MU 5867, I/A 15 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-30
Empresa: GALLEGO HERMANOS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Gallego Gomez
- Jose Manuel Gallego Sarabia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 199, S 8, H MU 5867, I/A 15 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-30
Información de JOSE MANUEL GALLEGO SARABIA
Mostramos los datos de JOSE MANUEL GALLEGO SARABIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MANUEL GALLEGO SARABIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos