JOSE GALLEGO GOMEZ
Informe ejecutivo de JOSE GALLEGO GOMEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOSE GALLEGO GOMEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALLEGO HERMANOS SL | Administrador Unico | 06/02/2019 | 18/11/2019 |
GALLEGO HERMANOS SL | Administrador Mancomunado | 23/12/2016 | 06/02/2019 |
GALLEGO HERMANOS SL | Vicepresidente | 09/03/2010 | 23/12/2016 |
GALLEGO HERMANOS SL | Consejero | 09/03/2010 | 23/12/2016 |
GALLEGO STABILITO SL | Administrador Unico | 09/02/2010 | |
GALLEGO HERMANOS SL | Administrador Mancomunado | 14/10/2009 |
VINCULACIONES DE JOSE GALLEGO GOMEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE GALLEGO GOMEZ
Empresa: GALLEGO HERMANOS SL
Administrador Unico
- Jose Gallego Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 202, S 8, H MU 5867, I/A 19 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-30
Empresa: GALLEGO HERMANOS SL
Administrador Unico
- Jose Gallego Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 200, S 8, H MU 5867, I/A 18 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-30
Empresa: GALLEGO HERMANOS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Gallego Gomez
- Julio Gallego Sarabia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 200, S 8, H MU 5867, I/A 18 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-30
Empresa: GALLEGO HERMANOS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Gallego Gomez
- Julio Gallego Sarabia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 200, S 8, H MU 5867, I/A 17 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-30
Empresa: GALLEGO HERMANOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jose Gallego Gomez
- Jose Manuel Gallego Sarabia
- Julio Gallego Sarabia
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Jose Gallego Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 200, S 8, H MU 5867, I/A 17 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-30
Empresa: GALLEGO HERMANOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jose Gallego Gomez
- Jose Manuel Gallego Sarabia
- Julio Gallego Sarabia
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Jose Gallego Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 200, S 8, H MU 5867, I/A 16 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-30
Empresa: GALLEGO STABILITO SL
Administrador Unico
- Jose Gallego Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 198, S 8, H MU 67443, I/A 3 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-30
Empresa: GALLEGO HERMANOS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Gallego Gomez
- Jose Manuel Gallego Sarabia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 199, S 8, H MU 5867, I/A 15 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-30
Información de JOSE GALLEGO GOMEZ
Mostramos los datos de JOSE GALLEGO GOMEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE GALLEGO GOMEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos