JUAN MIGUEL NAVARRO MARTINEZ
Informe ejecutivo de JUAN MIGUEL NAVARRO MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JUAN MIGUEL NAVARRO MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROMASAN SL | Consejero | 25/04/2013 | |
AGROMASAN SL | Consejero Delegado Mancomunado | 25/04/2013 | |
ASENDINA SURESTE SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2010 |
VINCULACIONES DE JUAN MIGUEL NAVARRO MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN MIGUEL NAVARRO MARTINEZ
Empresa: AGROMASAN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonio Angel Diaz Lorente
- Joaquin Madrid Sanchez
- Juan Miguel Navarro Martinez
Consejero
- Antonio Angel Diaz Lorente
- Asensio Madrid Meroño
- Joaquin Madrid Sanchez
- Juan Miguel Navarro Martinez
- Maria Antonia Martinez Hernandez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 199, S 8, H MU 3593, I/A 17 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-30
Empresa: AGROMASAN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonio Angel Diaz Lorente
- Joaquin Madrid Sanchez
- Juan Miguel Navarro Martinez
Consejero
- Antonio Angel Diaz Lorente
- Asensio Madrid Meroño
- Joaquin Madrid Sanchez
- Juan Miguel Navarro Martinez
- Maria Antonia Martinez Hernandez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 199, S 8, H MU 3593, I/A 17 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-30
Empresa: AGROMASAN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Miguel Navarro Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 198, S 8, H MU 3593, I/A 16 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-30
Empresa: ASENDINA SURESTE SL
Apoderado Mancomunado
- Asensio Madrid Meroño
- Francisco Conesa Madrid
- Joaquin Madrid Sanchez
- Juan Miguel Navarro Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2589 , F 149, S 8, H MU 67705, I/A 3 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-30
Información de JUAN MIGUEL NAVARRO MARTINEZ
Mostramos los datos de JUAN MIGUEL NAVARRO MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN MIGUEL NAVARRO MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos