ASENSIO MADRID MEROÑO
Informe ejecutivo de ASENSIO MADRID MEROÑO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ASENSIO MADRID MEROÑO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION INMOBILIARIA ASENSIO SL | Apoderado Solidario | 15/12/2014 | |
TALNAMADI SL | Consejero | 25/04/2013 | |
TALNAMADI SL | Presidente | 25/04/2013 | |
AGROMASAN SL | Consejero | 25/04/2013 | |
AGROMASAN SL | Vicepresidente | 25/04/2013 | |
ASENDINA SURESTE SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2010 |
VINCULACIONES DE ASENSIO MADRID MEROÑO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASENSIO MADRID MEROÑO
Empresa: GESTION INMOBILIARIA ASENSIO SL
Apoderado Solidario
- Asensio Madrid Meroño
- Maria Sanchez Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1159 , F 106, S 8, H MU 20837, I/A 6 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-30
Empresa: AGROMASAN SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Asensio Madrid Meroño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 199, S 8, H MU 3593, I/A 17 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-30
Empresa: AGROMASAN SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Asensio Madrid Meroño
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 199, S 8, H MU 3593, I/A 17 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-30
Empresa: TALNAMADI SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Antonio Angel Diaz Lorente
- Asensio Madrid Meroño
- Joaquin Madrid Sanchez
Presidente
- Asensio Madrid Meroño
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 59, S 8, H MU 27010, I/A 8 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-30
Empresa: TALNAMADI SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Antonio Angel Diaz Lorente
- Asensio Madrid Meroño
- Joaquin Madrid Sanchez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Asensio Madrid Meroño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 59, S 8, H MU 27010, I/A 8 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-30
Empresa: ASENDINA SURESTE SL
Apoderado Mancomunado
- Asensio Madrid Meroño
- Francisco Conesa Madrid
- Joaquin Madrid Sanchez
- Juan Miguel Navarro Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2589 , F 149, S 8, H MU 67705, I/A 3 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-30
Información de ASENSIO MADRID MEROÑO
Mostramos los datos de ASENSIO MADRID MEROÑO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASENSIO MADRID MEROÑO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos