JOAQUIN MADRID SANCHEZ
Informe ejecutivo de JOAQUIN MADRID SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOAQUIN MADRID SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVENING SUN SL | Administrador Mancomunado | 30/01/2017 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL PALMERO SL | Administrador Mancomunado | 15/12/2014 | |
TALNAMADI SL | Secretario | 25/04/2013 | |
TALNAMADI SL | Consejero Delegado Mancomunado | 25/04/2013 | |
TALNAMADI SL | Consejero | 25/04/2013 | |
AGROMASAN SL | Consejero Delegado Mancomunado | 25/04/2013 | |
AGROMASAN SL | Consejero | 25/04/2013 | |
ESMADI OBRA CIVIL SL | Administrador Unico | 25/04/2013 | |
ASENDINA SURESTE SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2010 |
VINCULACIONES DE JOAQUIN MADRID SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAQUIN MADRID SANCHEZ
Empresa: AVANCE ALBUJON SL
Liquidador Unico
- Joaquin Madrid Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 210, S 8, H MU 51548, I/A 2 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-30
Empresa: AVANCE ALBUJON SL
Administrador Mancomunado
- Joaquin Madrid Sanchez
- Jose Fuentes Garcia
Liquidador Unico
- Joaquin Madrid Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 210, S 8, H MU 51548, I/A 2 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-30
Empresa: GESTION INMOBILIARIA ASENSIO SL
Administrador Unico
- Joaquin Madrid Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1159 , F 106, S 8, H MU 20837, I/A 7 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-30
Empresa: EVENING SUN SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Angel Diaz Lorente
- Joaquin Madrid Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 87, S 8, H MU 90950, I/A 1 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-30
Empresa: GESTION INMOBILIARIA ASENSIO SL
Administrador Unico
- Joaquin Madrid Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1159 , F 106, S 8, H MU 20837, I/A 5 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-30
Administrador Mancomunado
- Joaquin Madrid Sanchez
- Juana Maria San Martin Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964 , F 86, S 8, H MU 41344, I/A 3 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-30
Empresa: ESMADI OBRA CIVIL SL
Administrador Unico
- Joaquin Madrid Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 64, S 8, H MU 38767, I/A 8 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-30
Empresa: AGROMASAN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonio Angel Diaz Lorente
- Joaquin Madrid Sanchez
- Juan Miguel Navarro Martinez
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 199, S 8, H MU 3593, I/A 17 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-30
Empresa: AGROMASAN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonio Angel Diaz Lorente
- Joaquin Madrid Sanchez
- Juan Miguel Navarro Martinez
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 199, S 8, H MU 3593, I/A 17 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-30
Empresa: TALNAMADI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonio Angel Diaz Lorente
- Joaquin Madrid Sanchez
Consejero
- Antonio Angel Diaz Lorente
- Asensio Madrid Meroño
- Joaquin Madrid Sanchez
Presidente
Secretario
- Joaquin Madrid Sanchez
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 59, S 8, H MU 27010, I/A 8 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-30
VER MAS ACTOS
Información de JOAQUIN MADRID SANCHEZ
Mostramos los datos de JOAQUIN MADRID SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAQUIN MADRID SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos