JUAN-IGNACIO ESPINOSA CARMONA
Informe ejecutivo de JUAN-IGNACIO ESPINOSA CARMONA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JUAN-IGNACIO ESPINOSA CARMONA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXT STRATEGY COUNT SL | Socio Unico | 03/08/2023 | |
NEXT STRATEGY COUNT SL | Administrador Unico | 03/08/2023 | |
LOS BOLILLAS SL | Administrador Concursal | 12/01/2012 | |
ENERGIAS RENOVABLES Y SOLUCIONES ENERGETICAS DE MURCIA SL | Administrador Unico | 14/03/2011 | |
CREME CARAMEL PRODUCCIONES SL | Administrador Mancomunado | 26/11/2010 |
VINCULACIONES DE JUAN-IGNACIO ESPINOSA CARMONA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN-IGNACIO ESPINOSA CARMONA
Empresa: NEXT STRATEGY COUNT SL
Administrador Unico
- Juan-ignacio Espinosa Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3643 , F 164, S 8, H MU110996, I/A 1 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-30
Empresa: NEXT STRATEGY COUNT SL
Socio Único
- Juan-ignacio Espinosa Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3643 , F 164, S 8, H MU110996, I/A 1 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-30
Empresa: LOS BOLILLAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LOS BOLILLAS SL
Nif:B30224661
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
Fecha de Resolución:17/10/2011
Número Procedimiento Concursal:267/2011
Datos Registrales:
Tomo:
486
Libro:
0
Folio:
193
Hoja:
8-9111
Inscripción:
A
Fecha Inscripción12/01/2012
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 193, S 8, H MU 9111, I/A A (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-30
Administrador Unico
- Juan-ignacio Espinosa Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2781 , F 207, S 8, H MU 74646, I/A 2 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-30
Administrador Solidario
- Juan-ignacio Espinosa Carmona
- Teodoro Hernandez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2781 , F 207, S 8, H MU 74646, I/A 2 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-30
Empresa: CREME CARAMEL PRODUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Juan-ignacio Espinosa Carmona
- Teodoro Hernandez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 35, S 8, H MU 76675, I/A 1 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-30
Administrador Solidario
- Juan-ignacio Espinosa Carmona
- Teodoro Hernandez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2781 , F 206, S 8, H MU 74646, I/A 1 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-232-30
Información de JUAN-IGNACIO ESPINOSA CARMONA
Mostramos los datos de JUAN-IGNACIO ESPINOSA CARMONA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN-IGNACIO ESPINOSA CARMONA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos