TEODORO HERNANDEZ GONZALEZ
Informe ejecutivo de TEODORO HERNANDEZ GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TEODORO HERNANDEZ GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTROCARCHE 3000 SL | Administrador Mancomunado | 30/01/2014 | |
CREME CARAMEL PRODUCCIONES SL | Administrador Mancomunado | 26/11/2010 |
VINCULACIONES DE TEODORO HERNANDEZ GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEODORO HERNANDEZ GONZALEZ
Empresa: ELECTROCARCHE 3000 SL
Administrador Mancomunado
- Maria-lourdes Palazon Bravo
- Teodoro Hernandez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2577 , F 42, S 8, H MU 66033, I/A 2 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-30
Administrador Solidario
- Juan-ignacio Espinosa Carmona
- Teodoro Hernandez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2781 , F 207, S 8, H MU 74646, I/A 2 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-30
Empresa: CREME CARAMEL PRODUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Juan-ignacio Espinosa Carmona
- Teodoro Hernandez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 35, S 8, H MU 76675, I/A 1 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-30
Administrador Solidario
- Juan-ignacio Espinosa Carmona
- Teodoro Hernandez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2781 , F 206, S 8, H MU 74646, I/A 1 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-232-30
Información de TEODORO HERNANDEZ GONZALEZ
Mostramos los datos de TEODORO HERNANDEZ GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEODORO HERNANDEZ GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos