JUAMPEREZ BARBERENA BLANCA-ELENA
Informe ejecutivo de JUAMPEREZ BARBERENA BLANCA-ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JUAMPEREZ BARBERENA BLANCA-ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES BIDAUSI SL | Administrador Solidario | 25/11/2019 |
VINCULACIONES DE JUAMPEREZ BARBERENA BLANCA-ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAMPEREZ BARBERENA BLANCA-ELENA
Empresa: IRATI TRUST SL
Administrador Unico
- Juamperez Barberena Blanca-elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38651 , F 164, S 8, H M 687318, I/A 6 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Empresa: ERROAK TRUST SL
Apoderado
- Juamperez Barberena Blanca-elena
- Juamperez Barberena Pedro-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38726 , F 23, S 8, H M 688553, I/A 5 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: MENDI TALDEA GROUP SL
Apoderado Solidario
- Juamperez Barberena Alvaro
- Juamperez Barberena Blanca-elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38651 , F 174, S 8, H M 687319, I/A 5 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Empresa: INVERSIONES BIDAUSI SL
Administrador Solidario
- Fernandez Sevilla Ramon
- Juamperez Barberena Alvaro
- Juamperez Barberena Blanca-elena
- Juamperez Barberena Pedro-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4374 , F 178, S 8, H AS 55836, I/A 1 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-33
Empresa: ERROAK TRUST SL
Apoderado Mancomunado
- Juamperez Barberena Blanca-elena
- Juamperez Barberena Pedro-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38726 , F 22, S 8, H M 688553, I/A 2 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: MENDI TALDEA GROUP SL
Apoderado Mancomunado
- Juamperez Barberena Alvaro
- Juamperez Barberena Blanca-elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38651 , F 172, S 8, H M 687319, I/A 2 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Empresa: IRATI TRUST SL
Administrador Unico
- Juamperez Barberena Blanca-elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38651 , F 160, S 8, H M 687318, I/A 1 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Información de JUAMPEREZ BARBERENA BLANCA-ELENA
Mostramos los datos de JUAMPEREZ BARBERENA BLANCA-ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAMPEREZ BARBERENA BLANCA-ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos