ERROAK TRUST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Alvarez de Castro, 38
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ERROAK TRUST SL
CIF B88260419
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/10/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ERROAK TRUST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ERROAK TRUST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amandi Acuña David | Apoderado | 04/04/2019 | 29/03/2021 |
Juamperez Barberena Alvaro | Administrador Unico | 08/02/2019 | 29/03/2021 |
Juamperez Barberena Alvaro | Liquidador | 29/03/2021 | 29/03/2021 |
Juamperez Barberena Blanca-elena | Apoderado | 25/02/2020 | 29/03/2021 |
Juamperez Barberena Blanca-elena | Apoderado Mancomunado | 13/02/2019 | 29/03/2021 |
Juamperez Barberena Pedro-jose | Apoderado Mancomunado | 13/02/2019 | 29/03/2021 |
Juamperez Barberena Pedro-jose | Apoderado | 25/02/2020 | 29/03/2021 |
ACTOS BORME DE ERROAK TRUST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38726 , F 24, S 8, H M 688553, I/A 6 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38726 , F 24, S 8, H M 688553, I/A 6 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38726 , F 24, S 8, H M 688553, I/A 6 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38726 , F 24, S 8, H M 688553, I/A 6 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38726 , F 23, S 8, H M 688553, I/A 5 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
- C/ GENERAL ALVAREZ DE CASTRO 38 - LOCAL B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38726 , F 23, S 8, H M 688553, I/A 4 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38726 , F 23, S 8, H M 688553, I/A 4 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38726 , F 23, S 8, H M 688553, I/A 3 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38726 , F 22, S 8, H M 688553, I/A 2 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38726 , F 20, S 8, H M 688553, I/A 1 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28