IRATI TRUST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Alvarez de Castro, 38
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IRATI TRUST SL
CIF B88260385
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/10/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IRATI TRUST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRATI TRUST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amandi Acuña David | Apoderado Solidario | 27/03/2019 | 01/04/2021 |
Juamperez Barberana Alvaro | Liquidador | 01/04/2021 | 01/04/2021 |
Juamperez Barberena Alvaro | Apoderado | 18/02/2020 | 01/04/2021 |
Juamperez Barberena Alvaro | Apoderado Mancomunado | 04/02/2019 | 01/04/2021 |
Juamperez Barberena Blanca-elena | Administrador Unico | 04/02/2019 | 01/04/2021 |
Juamperez Barberena Pedro-jose | Apoderado | 18/02/2020 | 01/04/2021 |
Juamperez Barberena Pedro-jose | Apoderado Mancomunado | 04/02/2019 | 01/04/2021 |
ACTOS BORME DE IRATI TRUST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38651 , F 164, S 8, H M 687318, I/A 6 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38651 , F 164, S 8, H M 687318, I/A 6 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38651 , F 164, S 8, H M 687318, I/A 6 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38651 , F 164, S 8, H M 687318, I/A 6 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38651 , F 164, S 8, H M 687318, I/A 6 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
- C/ GENERAL ALVAREZ DE CASTRO NUMERO 38, LOCAL B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38651 , F 164, S 8, H M 687318, I/A 5 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38651 , F 163, S 8, H M 687318, I/A 4 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38651 , F 163, S 8, H M 687318, I/A 3 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38651 , F 162, S 8, H M 687318, I/A 2 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38651 , F 160, S 8, H M 687318, I/A 1 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28