JIMENEZ RODRIGUEZ SANTIAGO
Informe ejecutivo de JIMENEZ RODRIGUEZ SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ RODRIGUEZ SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORGANIC ESSENTIAL TRADING SL | Administrador Solidario | 18/07/2018 | |
SEGECAR SA | Administrador Solidario | 29/01/2015 | |
CAJISA CARROCERIAS JIMENEZ SA | Administrador Solidario | 08/03/2012 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ RODRIGUEZ SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ RODRIGUEZ SANTIAGO
Empresa: CAJISA CARROCERIAS JIMENEZ SA
Administrador Solidario
- Jimenez Rodriguez Santiago
- Juan Luis Jimenez Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 100, S 8, H TO 6201, I/A 7 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-45
Empresa: SEGECAR SA
Administrador Solidario
- Jimenez Rodriguez Juan Luis
- Jimenez Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 80, S 8, H TO 2881, I/A 6 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-45
Empresa: ORGANIC ESSENTIAL TRADING SL
Administrador Solidario
- Herzog Oliver
- Jimenez Rodriguez Santiago
- Martin Navarro Jose Luis
- Sanner Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37571 , F 200, S 8, H M 669697, I/A 1 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Empresa: ENCUENTRA CASAS RURALES SL
Liquidador Unico
- Jimenez Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 555 , F 53, S 8, H CR 22059, I/A 3 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-13
Empresa: ENCUENTRA CASAS RURALES SL
Administrador Unico
- Jimenez Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 555 , F 53, S 8, H CR 22059, I/A 3 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-13
Empresa: CAJISA CARROCERIAS JIMENEZ SA
Administrador Solidario
- Jimenez Rodriguez Juan Luis
- Jimenez Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 99, S 8, H TO 6201, I/A 6 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-45
Empresa: SEGECAR SA
Administrador Solidario
- Jimenez Rodriguez Juan Luis
- Jimenez Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 80, S 8, H TO 2881, I/A 5 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-45
Empresa: ENCUENTRA CASAS RURALES SL
Administrador Unico
- Jimenez Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 555 , F 52, S 8, H CR 22059, I/A 2 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-13
Empresa: CAJISA CARROCERIAS JIMENEZ SA
Administrador Solidario
- Jimenez Rodriguez Juan Luis
- Jimenez Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 99, S 8, H TO 6201, I/A 5 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-45
Información de JIMENEZ RODRIGUEZ SANTIAGO
Mostramos los datos de JIMENEZ RODRIGUEZ SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ RODRIGUEZ SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos