MARTIN NAVARRO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de MARTIN NAVARRO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN NAVARRO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES Y MONTAJES JOCAR SL | Administrador Solidario | 16/12/2021 | |
FEGA GROW SEEDS SL | Socio Unico | 18/03/2021 | |
ORGANIC ESSENTIAL TRADING SL | Administrador Solidario | 18/07/2018 | |
FEGA GROW SEEDS SL | Administrador Unico | 20/05/2009 |
VINCULACIONES DE MARTIN NAVARRO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN NAVARRO JOSE LUIS
Empresa: TALLERES Y MONTAJES JOCAR SL
Administrador Solidario
- Jurado Fernandez Carlos
- Martin Navarro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48093 , F 113, S 8, H B 572090, I/A 1 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
Empresa: FEGA GROW SEEDS SL
Socio Único
- Martin Navarro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26621 , F 164, S 8, H M 479744, I/A 2 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-28
Empresa: ORGANIC ESSENTIAL TRADING SL
Administrador Solidario
- Herzog Oliver
- Jimenez Rodriguez Santiago
- Martin Navarro Jose Luis
- Sanner Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37571 , F 200, S 8, H M 669697, I/A 1 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Empresa: FEGA GROW SEEDS SL
Administrador Unico
- Martin Navarro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26621 , F 162, S 8, H M 479744, I/A 1 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-28
Información de MARTIN NAVARRO JOSE LUIS
Mostramos los datos de MARTIN NAVARRO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN NAVARRO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos