JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN LUIS
Informe ejecutivo de JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INOUTSELECT SL | Socio Unico | 16/10/2017 | |
INOUTSELECT SL | Administrador Unico | 16/10/2017 | |
SEGECAR SA | Administrador Solidario | 29/01/2015 | |
CAJISA CARROCERIAS JIMENEZ SA | Administrador Solidario | 08/03/2012 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN LUIS
Empresa: SEGECAR SA
Administrador Solidario
- Jimenez Rodriguez Juan Luis
- Jimenez Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 80, S 8, H TO 2881, I/A 6 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-45
Empresa: INOUTSELECT SL
Administrador Unico
- Jimenez Rodriguez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2252 , F 17, S 8, H CA 52262, I/A 1 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-11
Empresa: INOUTSELECT SL
Socio Único
- Jimenez Rodriguez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2252 , F 17, S 8, H CA 52262, I/A 1 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-11
Empresa: CAJISA CARROCERIAS JIMENEZ SA
Administrador Solidario
- Jimenez Rodriguez Juan Luis
- Jimenez Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 99, S 8, H TO 6201, I/A 6 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-45
Empresa: SEGECAR SA
Administrador Solidario
- Jimenez Rodriguez Juan Luis
- Jimenez Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 80, S 8, H TO 2881, I/A 5 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-45
Empresa: CAJISA CARROCERIAS JIMENEZ SA
Administrador Solidario
- Jimenez Rodriguez Juan Luis
- Jimenez Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 99, S 8, H TO 6201, I/A 5 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-45
Información de JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN LUIS
Mostramos los datos de JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos