JESUS GARCIA ADEVA
Informe ejecutivo de JESUS GARCIA ADEVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
VINCULACIONES DE JESUS GARCIA ADEVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESUS GARCIA ADEVA
Empresa: JOGAN GOLF SA
Administrador Unico
- Jesus Garcia Adeva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 29, S 8, H GU 6055, I/A 4 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-19
Empresa: SUPERUNICO CABANILLAS SL
Administrador Unico
- Jesus Garcia Adeva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 36, S 8, H GU 8626, I/A 2 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-19
Empresa: CENTRO GERIATRICO MANANTIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alguacil Sienes Jose Luis
- Fernandez Del Cabo Javier
- Jesus Garcia Adeva
Consejero
Presidente
Secretario
- Jesus Garcia Adeva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 36, S 8, H GU 2147, I/A 15 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-19
Empresa: JOGAN GOLF SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Adeva Ignacio Jose
- Jesus Garcia Adeva
Consejero
- Garcia Adeva Ignacio Jose
- Garcia Navas Jose
- Jesus Garcia Adeva
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 28, S 8, H GU 6055, I/A 3 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-19
Empresa: JOSE GARCIA NAVAS SA
Administrador Solidario
- Garcia Adeva Ignacio Jose
- Jesus Garcia Adeva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 22, S 8, H GU 61, I/A 6 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-19
Empresa: NUTARO SL
Administrador Solidario
- Jesus Garcia Adeva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 168, S 8, H GU 6274, I/A 2 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-19
Empresa: SUPERUNICO CABANILLAS SL
Administrador Unico
- Jesus Garcia Adeva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 34, S 8, H GU 8626, I/A 1 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-19
Empresa: CENTRO GERIATRICO MANANTIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alguacil Sienes Jose Luis
- Fernandez Del Cabo Javier
- Jesus Garcia Adeva
Consejero
- Alguacil Sienes Jose Luis
- Fernandez Del Cabo Javier
- Jesus Garcia Adeva
- Ricardo Huarte Lopez
Presidente
Secretario
- Jesus Garcia Adeva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244 , F 152, S 8, H GU 2147, I/A 10 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-19
Empresa: CENTRO GERIATRICO MANANTIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alguacil Sienes Jose Luis
- Carron Sanchez Ismael
- Fernandez Del Cabo Javier
- Jesus Garcia Adeva
Consejero
Presidente
Secretario
- Jesus Garcia Adeva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244 , F 152, S 8, H GU 2147, I/A 10 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-19
Información de JESUS GARCIA ADEVA
Mostramos los datos de JESUS GARCIA ADEVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESUS GARCIA ADEVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos