CALLEJA ROMO JESUS EMILIO
Informe ejecutivo de CALLEJA ROMO JESUS EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CALLEJA ROMO JESUS EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO GERIATRICO MANANTIAL SA | Consejero | 22/01/2015 | |
ALUSOC SL | Secretario | 05/12/2012 | |
ALUSOC SL | Consejero | 05/12/2012 | |
LACADOS DEL VALLES SA | Consejero | 06/02/2012 | 30/11/2012 |
METALMADERA VALLES SL | Consejero | 30/11/2012 | |
METAL MADERA CASTILLA SL | Secretario | 16/03/2011 | |
METAL MADERA CASTILLA SL | Consejero | 16/03/2011 | |
PERFILES DEL CABO SA | Presidente | 05/05/2009 | 18/02/2011 |
PERFILES DEL CABO SA | Consejero | 05/05/2009 | 18/02/2011 |
LACADOS DE CASTILLA SA | Consejero Delegado Solidario | 29/11/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CALLEJA ROMO JESUS EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLEJA ROMO JESUS EMILIO
Empresa: CENTRO GERIATRICO MANANTIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 36, S 8, H GU 2147, I/A 15 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-19
Empresa: ALUSOC SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Calleja Romo Jesus Emilio
- Miguel Catalan Alfonso
Secretario
- Calleja Romo Jesus Emilio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5388 , F 35, S 8, H M 88186, I/A 10 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
Empresa: METALMADERA VALLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33311 , F 104, S 8, H B 229373, I/A 7 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Empresa: LACADOS DEL VALLES SA
Consejero
- Calleja Romo Jesus Emilio
- Miguel Catalan Alfonso
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39397 , F 192, S 8, H B 13701, I/A 23 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Empresa: LACADOS DEL VALLES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Calleja Romo Jesus Emilio
- Fernandez Del Cabo Amaya
- Fernandez Del Cabo Javier
- Huarte Lopez Ricardo
- Miguel Catalan Alfonso
- Miguel Llamas Fernando
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39397 , F 191, S 8, H B 13701, I/A 21 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-08
Empresa: METAL MADERA CASTILLA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Calleja Romo Jesus Emilio
- Fernandez Del Cabo Javier
- Huarte Lopez Ricardo
- Miguel Catalan Alfonso
Presidente
Secretario
- Calleja Romo Jesus Emilio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15957 , F 66, S 8, H M 269829, I/A A (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
Empresa: PERFILES DEL CABO SA
Consejero
- Calleja Romo Jesus Emilio
- Fernandez Del Cabo Amaya
- Fernandez Del Cabo Javier
- Fernandez Del Cabo Maria Jesus
Presidente
- Calleja Romo Jesus Emilio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 122, S 8, H GU 7245, I/A 5 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-19
Empresa: LACADOS DE CASTILLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Calleja Romo Jesus Emilio
- Fernandez Del Cabo Javier
- Miguel Catalan Alfonso
Consejero
- Calleja Romo Jesus Emilio
- Fernandez Del Cabo Javier
- Huarte Lopez Ricardo
- Miguel Catalan Alfonso
Presidente
Secretario
- Calleja Romo Jesus Emilio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7137 , F 113, S 8, H M 115898, I/A 13 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-28
Empresa: PERFILES DEL CABO SA
Consejero
- Calleja Romo Jesus Emilio
Presidente
- Calleja Romo Jesus Emilio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 120, S 8, H GU 7245, I/A 4 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-19
Información de CALLEJA ROMO JESUS EMILIO
Mostramos los datos de CALLEJA ROMO JESUS EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLEJA ROMO JESUS EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos