JAEN MERINO BLANCA
Informe ejecutivo de JAEN MERINO BLANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JAEN MERINO BLANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGY ARMI SL | Consejero | 02/08/2011 | |
CAELUM INVERSIONES SL | Consejero | 17/03/2009 |
VINCULACIONES DE JAEN MERINO BLANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAEN MERINO BLANCA
Empresa: PASACORAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Alvarez Aurelio
- Jaen Merino Blanca
- Maillo Perez Agustin
- Ramos Perez Angel Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 210, S 8, H CO 27036, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-14
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Alvarez Aurelio
- Jaen Merino Blanca
- Maillo Perez Agustin
- Ramos Perez Angel Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1841 , F 220, S 8, H CO 22643, I/A 5 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-14
Empresa: CIATESA TECNOLOGIAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Alvarez Aurelio
- Jaen Merino Blanca
- Maillo Perez Agustin
- Ramos Perez Angel Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 163, S 8, H CO 16753, I/A 5 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-14
Empresa: ENERGY ARMI SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 350 , F 5, S 8, H SA 10972, I/A 4 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-37
Empresa: ENERGY ARMI SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 350 , F 5, S 8, H SA 10972, I/A 4 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-37
Empresa: PASACORAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Alvarez Aurelio
- Jaen Merino Blanca
- Maillo Perez Agustin
- Ramos Perez Angel Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 209, S 8, H CO 27036, I/A 2 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-14
Consejero
- Jaen Merino Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1841 , F 218, S 8, H CO 22643, I/A 3 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-14
Empresa: CIATESA TECNOLOGIAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Alvarez Aurelio
- Jaen Merino Blanca
- Maillo Perez Agustin
- Ramos Perez Angel Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 163, S 8, H CO 16753, I/A 4 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-14
Empresa: CAELUM INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Alvarez Aurelio
- Jaen Merino Blanca
- Maillo Perez Agustin
- Ramos Perez Angel Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 193, S 8, H CO 27080, I/A 2 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-14
Empresa: ENERGY ARMI SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 350 , F 3, S 8, H SA 10972, I/A 3 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-37
Información de JAEN MERINO BLANCA
Mostramos los datos de JAEN MERINO BLANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAEN MERINO BLANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos