PASACORAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio Eulate, 4
Código Postal 14900
Municipio Lucena
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social PASACORAL SA
CIF A14819239
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 23/11/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PASACORAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASACORAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Alvarez Aurelio | Consejero Delegado Solidario | 08/04/2010 | 20/12/2016 |
Garcia Alvarez Aurelio | Presidente | 08/04/2010 | 20/12/2016 |
Garcia Alvarez Aurelio | Consejero | 08/04/2010 | 20/12/2016 |
Garcia Alvarez Aurelio | Liquidador Solidario | 20/12/2016 | 20/12/2016 |
Jaen Merino Blanca | Consejero | 08/04/2010 | 20/12/2016 |
Maillo Perez Agustin | Consejero Delegado Solidario | 08/04/2010 | 20/12/2016 |
Maillo Perez Agustin | Consejero | 08/04/2010 | 20/12/2016 |
Maillo Perez Agustin | Liquidador Solidario | 20/12/2016 | 20/12/2016 |
Ramos Perez Angel Maria | Secretario | 08/04/2010 | 20/12/2016 |
Ramos Perez Angel Maria | Consejero Delegado Solidario | 08/04/2010 | 20/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PASACORAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 210, S 8, H CO 27036, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 210, S 8, H CO 27036, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-14
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 210, S 8, H CO 27036, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-14
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 210, S 8, H CO 27036, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2012)
CVE: BORME-B-2012-30-14
- Desembolsado: 45.360,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 210, S 8, H CO 27036, I/A 3 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-14
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-7-14
- C/ ANTONIO EULATE 4 2 B (LUCENA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 209, S 8, H CO 27036, I/A 2 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-14
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 209, S 8, H CO 27036, I/A 2 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-14
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 209, S 8, H CO 27036, I/A 2 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-14