SGR SOCIEDAD DE GESTION Y REINVERSION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio Eulate, 4
Código Postal 14900
Municipio Lucena
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social SGR SOCIEDAD DE GESTION Y REINVERSION SL
CIF B80165814
Capital Social 1237110.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Maillo Perez Agustin
VINCULACIONES DE SGR SOCIEDAD DE GESTION Y REINVERSION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SGR SOCIEDAD DE GESTION Y REINVERSION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Alvarez Aurelio | Consejero Delegado Solidario | 19/03/2010 | 21/11/2017 |
Garcia Alvarez Aurelio | Consejero | 19/03/2010 | 21/11/2017 |
Jaen Merino Blanca | Consejero | 19/03/2010 | 21/11/2017 |
Maillo Perez Agustin | Consejero Delegado Solidario | 19/03/2010 | 21/11/2017 |
Maillo Perez Agustin | Presidente | 19/03/2010 | 21/11/2017 |
Maillo Perez Agustin | Consejero | 19/03/2010 | 21/11/2017 |
Ramos Perez Angel Maria | Consejero Delegado Solidario | 19/03/2010 | 21/11/2017 |
Ramos Perez Angel Maria | Secretario | 19/03/2010 | 21/11/2017 |
Ramos Perez Angel Maria | Consejero | 19/03/2010 | 21/11/2017 |
Saez Cebrian Juan | Consejero Delegado Solidario | 19/03/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SGR SOCIEDAD DE GESTION Y REINVERSION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1841 , F 220, S 8, H CO 22643, I/A 6 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-14
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1841 , F 220, S 8, H CO 22643, I/A 6 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-14
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1841 , F 220, S 8, H CO 22643, I/A 5 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-14
Capital Anterior: | 153.510,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.083.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.237.110,00 | Euros |
Porcentaje: | 705,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1841 , F 219, S 8, H CO 22643, I/A 4 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2012)
CVE: BORME-B-2012-30-14
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-7-14
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-68-14
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-68-14
- C/ ANTONIO EULATE 4 2 B (LUCENA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1841 , F 218, S 8, H CO 22643, I/A 3 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-14
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1841 , F 218, S 8, H CO 22643, I/A 3 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-14