ITURRALDE PEREZ DE ARENAZA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ITURRALDE PEREZ DE ARENAZA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ITURRALDE PEREZ DE ARENAZA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALVANIZADOS OLAIZOLA SA | Apoderado Mancomunado | 27/02/2013 | 30/07/2013 |
GALVANIZADOS OLAIZOLA SA | Vicesecret. | 18/12/2009 | 27/02/2013 |
GALVANIZADOS OLAIZOLA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/06/2010 | 27/02/2013 |
VINCULACIONES DE ITURRALDE PEREZ DE ARENAZA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ITURRALDE PEREZ DE ARENAZA JOSE MARIA
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Apoderado Mancomunado
- Iturralde Perez De Arenaza Jose Maria
- Olaizola Aristi Arritokieta
- Olaizola Aristi Arritokieta
- Olaizola Eguiguren Iñigo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 17, S 8, H SS 3647, I/A 21 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-20
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Apoderado Mancomunado
- Iñigo Olaizola Eguiguren
- Iturralde Perez De Arenaza Jose Maria
- Olaizola Aristi Arritokieta
- Olaizola Aristi Arritokieta
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 14, S 8, H SS 3647, I/A 20 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-20
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iturralde Perez De Arenaza Jose Maria
- Olaizola Aristi Arritokieta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 14, S 8, H SS 3647, I/A 20 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-20
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Vicesecret.
- Iturralde Perez De Arenaza Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 14, S 8, H SS 3647, I/A 20 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-20
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iturralde Perez De Arenaza Jose Maria
- Olaizola Aristi Arritokieta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 10, S 8, H SS 3647, I/A 19 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-20
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Iturralde Perez De Arenaza Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 26, S 8, H SS 3647, I/A 18 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-20
Información de ITURRALDE PEREZ DE ARENAZA JOSE MARIA
Mostramos los datos de ITURRALDE PEREZ DE ARENAZA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ITURRALDE PEREZ DE ARENAZA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos