OLAIZOLA ARISTI ARRITOKIETA
Informe ejecutivo de OLAIZOLA ARISTI ARRITOKIETA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLAIZOLA ARISTI ARRITOKIETA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALVANIZADOS OLAIZOLA SA | Apoderado | 05/08/2022 | |
GALVANIZADOS OLAIZOLA SA | Apoderado Mancomunado | 30/07/2013 | |
GALVANIZADOS OLAIZOLA SA | Apoderado | 30/07/2013 |
VINCULACIONES DE OLAIZOLA ARISTI ARRITOKIETA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLAIZOLA ARISTI ARRITOKIETA
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Apoderado
- Olaizola Aristi Arritokieta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 205, S 8, H SS 3647, I/A 26 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-20
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Apoderado Mancomunado
- Olaizola Aristi Arritokieta
- Olaizola Eguiguren Iñigo
Apoderado
- Olaizola Aristi Arritokieta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 17, S 8, H SS 3647, I/A 21 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-20
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Apoderado Mancomunado
- Iturralde Perez De Arenaza Jose Maria
- Olaizola Aristi Arritokieta
- Olaizola Aristi Arritokieta
- Olaizola Eguiguren Iñigo
Apoderado
- Olaizola Aristi Arritokieta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 17, S 8, H SS 3647, I/A 21 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-20
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Apoderado Mancomunado
- Iñigo Olaizola Eguiguren
- Iturralde Perez De Arenaza Jose Maria
- Olaizola Aristi Arritokieta
- Olaizola Aristi Arritokieta
Apoderado
- Olaizola Aristi Arritokieta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 14, S 8, H SS 3647, I/A 20 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-20
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iturralde Perez De Arenaza Jose Maria
- Olaizola Aristi Arritokieta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 14, S 8, H SS 3647, I/A 20 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-20
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iturralde Perez De Arenaza Jose Maria
- Olaizola Aristi Arritokieta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 10, S 8, H SS 3647, I/A 19 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-20
Información de OLAIZOLA ARISTI ARRITOKIETA
Mostramos los datos de OLAIZOLA ARISTI ARRITOKIETA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLAIZOLA ARISTI ARRITOKIETA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos