OLAIZOLA URIA JESUS-SANTOS
Informe ejecutivo de OLAIZOLA URIA JESUS-SANTOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLAIZOLA URIA JESUS-SANTOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALVANIZADOS OLAIZOLA SA | Consejero | 15/02/2022 |
VINCULACIONES DE OLAIZOLA URIA JESUS-SANTOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLAIZOLA URIA JESUS-SANTOS
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Consejero
- Olaizola Uria Jesus-santos
- Olaizola Uria Jose-agustin
- Olaizola Uria Jose-maria
- Olaizola Uria Luis-maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 205, S 8, H SS 3647, I/A 25 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Consejero
- Olaizola Uria Jesus-santos
- Olaizola Uria Jose-agustin
- Olaizola Uria Jose-maria
- Olaizola Uria Luis-maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 205, S 8, H SS 3647, I/A 25 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Consejero
- Olaizola Uria Jesus-santos
- Olaizola Uria Jose-agustin
- Olaizola Uria Jose-maria
- Olaizola Uria Luis-maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 204, S 8, H SS 3647, I/A 22 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Consejero
- Olaizola Uria Jesus-santos
- Olaizola Uria Jose-agustin
- Olaizola Uria Jose-maria
- Olaizola Uria Luis-maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 204, S 8, H SS 3647, I/A 22 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Consejero
- Olaizola Uria Jesus-santos
- Olaizola Uria Jose-agustin
- Olaizola Uria Jose-maria
- Olaizola Uria Luis-maria
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 26, S 8, H SS 3647, I/A 18 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-20
Empresa: GALVANIZADOS OLAIZOLA SA
Consejero
- Olaizola Uria Jesus-santos
- Olaizola Uria Jose-agustin
- Olaizola Uria Jose-maria
- Olaizola Uria Luis-maria
Presidente
Secretario
- Olaizola Uria Jesus-santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 26, S 8, H SS 3647, I/A 18 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-20
Información de OLAIZOLA URIA JESUS-SANTOS
Mostramos los datos de OLAIZOLA URIA JESUS-SANTOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLAIZOLA URIA JESUS-SANTOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos