ISABAL PEIRON MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de ISABAL PEIRON MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ISABAL PEIRON MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS MINERALES PARA LA INDUSTRIA SA | Consejero | 30/07/2010 | 19/03/2013 |
GENERAL DE MAQUINARIA Y EXCAVACION SL | Apoderado Mancomunado | 27/01/2010 | 19/06/2012 |
TRAMAR TRANSPORTES ESPECIALES SL | Apoderado Mancomunado | 30/05/2012 | |
MARCO OBRA PUBLICA SA | Apoderado | 25/03/2009 | 04/05/2012 |
MARCO OBRA PUBLICA SA | Apoderado Mancomunado | 04/05/2012 | |
MARCO OBRA PUBLICA SA | Apoderado Mancomunado | 12/01/2010 | 04/05/2012 |
RECICLADOS DEL PIRINEO SA | Consejero | 07/09/2009 | 26/07/2011 |
SERVICIOS DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO HIDRAULICOS SL | Apoderado Mancomunado | 21/12/2009 |
VINCULACIONES DE ISABAL PEIRON MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ISABAL PEIRON MARIA MERCEDES
Consejero
- Isabal Peiron Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3365 , F 118, S 8, H Z 40816, I/A 7 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-50
Apoderado Mancomunado
- Baldellou Fleta Cristina
- Isabal Peiron Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 85, S 8, H HU 10366, I/A 10 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-22
Empresa: TRAMAR TRANSPORTES ESPECIALES SL
Apoderado Mancomunado
- Baldellou Fleta Cristina
- Bardaji Gabas Daniel
- Isabal Peiron Maria Mercedes
- Periz Puyuelo Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 88, S 8, H HU 2848, I/A 11 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-22
Empresa: MARCO OBRA PUBLICA SA
Apoderado Mancomunado
- Baldellou Fleta Cristina
- Baldellou Fleta Cristina
- Isabal Peiron Maria Mercedes
- Isabal Peiron Maria Mercedes
Apoderado Solidario
Apoderado
- Blanco Baro Rogelia
- Isabal Peiron Maria Mercedes
- Mendez Campa Felix
- Vicente Moreno Lifonso Chabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3901 , F 76, S 8, H Z 53076, I/A 4 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-50
Empresa: RECICLADOS DEL PIRINEO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Isabal Peiron Maria Mercedes
- Marco Blanco Fernando
- Ruiz De Gopegui Dronda Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 219, S 8, H HU 10245, I/A 3 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-22
Consejero Delegado
Consejero
- Isabal Peiron Maria Mercedes
- Marco Blanco Fernando
- Prada Orgaz Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3365 , F 116, S 8, H Z 40816, I/A 3 (30/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-50
Consejero Delegado
Consejero
- Isabal Peiron Maria Mercedes
- Marco Blanco Fernando
- Prada Orgaz Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3365 , F 116, S 8, H Z 40816, I/A 3 (30/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-50
Apoderado Mancomunado
- Baldellou Fleta Cristina
- Isabal Peiron Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 82, S 8, H HU 10366, I/A 3 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-22
Empresa: MARCO OBRA PUBLICA SA
Apoderado Mancomunado
- Baldellou Fleta Cristina
- Isabal Peiron Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 156, S 8, H HU 627, I/A 41 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-22
Apoderado Mancomunado
- Isabal Peiron Maria Mercedes
- Isabal Peiron Maria Mercedes
- Magaña Carpio Susana
- Magaña Carpio Susana
- Marco Blanco Fernando
- Pelegri Velilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 213, S 8, H HU 6948, I/A 9 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-22
VER MAS ACTOS
Información de ISABAL PEIRON MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de ISABAL PEIRON MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ISABAL PEIRON MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos