PERIZ PUYUELO MANUEL ANTONIO
Informe ejecutivo de PERIZ PUYUELO MANUEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERIZ PUYUELO MANUEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECICLADOS DEL PIRINEO SA | Apoderado Mancomunado | 13/01/2022 | |
RECICLADOS DEL PIRINEO SA | Apoderado Solidario | 13/01/2022 |
VINCULACIONES DE PERIZ PUYUELO MANUEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERIZ PUYUELO MANUEL ANTONIO
Empresa: RECICLADOS DEL PIRINEO SA
Apoderado Mancomunado
- Baldellou Fleta Cristina
- Carrasquer Las Manuel
- Periz Puyuelo Manuel Antonio
- Tejero Lopez Alfonso
Apoderado Solidario
- Baldellou Fleta Cristina
- Carrasquer Las Manuel
- Periz Puyuelo Manuel Antonio
- Tejero Lopez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 104, S 8, H HU 10245, I/A 11 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-22
Empresa: RECICLADOS DEL PIRINEO SA
Apoderado Mancomunado
- Beisti Garcia Enrique
- Periz Puyuelo Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 104, S 8, H HU 10245, I/A 10 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-22
Empresa: TRAMAR TRANSPORTES ESPECIALES SL
Apoderado Mancomunado
- Baldellou Fleta Cristina
- Bardaji Gabas Daniel
- Isabal Peiron Maria Mercedes
- Periz Puyuelo Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 88, S 8, H HU 2848, I/A 11 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-22
Empresa: RECICLADOS DEL PIRINEO SA
Apoderado Mancomunado
- Beisti Garcia Enrique
- Periz Puyuelo Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 218, S 8, H HU 10245, I/A 2 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-22
Información de PERIZ PUYUELO MANUEL ANTONIO
Mostramos los datos de PERIZ PUYUELO MANUEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERIZ PUYUELO MANUEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos