PELEGRI VELILLA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de PELEGRI VELILLA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PELEGRI VELILLA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTUB SL | Socio Unico | 18/05/2023 | |
CONSULTUB SL | Administrador Unico | 18/05/2023 | |
AGRARIEGOS VELCAT SL | Socio Unico | 27/05/2015 | |
AGRARIEGOS VELCAT SL | Administrador Unico | 27/05/2015 |
VINCULACIONES DE PELEGRI VELILLA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELEGRI VELILLA JOSE MARIA
Empresa: CONSULTUB SL
Administrador Unico
- Pelegri Velilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45142 , F 200, S 8, H M 794383, I/A 1 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-28
Empresa: CONSULTUB SL
Socio Único
- Pelegri Velilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45142 , F 200, S 8, H M 794383, I/A 1 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-28
Empresa: AGRARIEGOS VELCAT SL
Administrador Unico
- Pelegri Velilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 213, S 8, H L 28554, I/A 1 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-25
Empresa: AGRARIEGOS VELCAT SL
Socio Único
- Pelegri Velilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 213, S 8, H L 28554, I/A 1 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-25
Administrador Unico
- Pelegri Velilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 214, S 8, H HU 6948, I/A 12 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-22
Administrador Unico
- Pelegri Velilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 213, S 8, H HU 6948, I/A 11 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-22
Apoderado Mancomunado
- Isabal Peiron Maria Mercedes
- Isabal Peiron Maria Mercedes
- Magaña Carpio Susana
- Magaña Carpio Susana
- Marco Blanco Fernando
- Pelegri Velilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 213, S 8, H HU 6948, I/A 9 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-22
Administrador Unico
- Pelegri Velilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 212, S 8, H HU 6948, I/A 7 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-22
Administrador Mancomunado
- Marco Blanco Fernando
- Pelegri Velilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 212, S 8, H HU 6948, I/A 7 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-22
Información de PELEGRI VELILLA JOSE MARIA
Mostramos los datos de PELEGRI VELILLA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELEGRI VELILLA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos