IGNACIO GARCIA ALVEAR
Informe ejecutivo de IGNACIO GARCIA ALVEAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGNACIO GARCIA ALVEAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOAGRICOLA SA | Apoderado Mancomunado | 17/05/2011 |
VINCULACIONES DE IGNACIO GARCIA ALVEAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGNACIO GARCIA ALVEAR
Empresa: ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 157, S 8, H MU 23647, I/A 84 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-30
Empresa: ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ignacio Garcia Alvear
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 153, S 8, H MU 23647, I/A 74 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-30
Empresa: ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Carmona Bosch
- Alberto Garcia Martin
- Antonio Jose Puentes Alonso
- Felix Corredera Catalan
- Francisco Antonio Morillo Leon
- Gines De Mula Gonzalez De Riancho
- Ignacio Garcia Alvear
- Ignacio Sanchez De Ibarguen Esquivias
- Javier Garoz Neira
- Joan Bolet Olivella
- Jose Antonio Soto Martin
- Manuel Carmona Segura
- Sandra Porras Serrano
- Tomas Blanco Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 151, S 8, H MU 23647, I/A 72 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-30
Empresa: ECOAGRICOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Carmona Bosch
- Alberto Garcia Martin
- Antonio Jose Puentes Alonso
- Felix Corredera Catalan
- Francisco Antonio Morillo Leon
- Gines De Mula Gonzalez De Riancho
- Ignacio Garcia Alvear
- Ignacio Sanchez De Ibarguen Esquivias
- Javier Garoz Neira
- Joan Bolet Olivella
- Jose Antonio Soto Martin
- Manuel Carmona Segura
- Sandra Porras Serrano
- Tomas Blanco Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 59, S 8, H MU 38638, I/A 40 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-30
Empresa: ECOAGRICOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ignacio Garcia Alvear
- Javier Garoz Neira
- Joan Bolet Olivella
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 59, S 8, H MU 38638, I/A 39 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-30
Empresa: ECOAGRICOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Carmona Bosch
- Alberto Garcia Martin
- Antonio Jose Puentes Alonso
- Felix Corredera Catalan
- Francisco Antonio Morillo Leon
- Gines De Mula Gonzalez De Riancho
- Ignacio Garcia Alvear
- Ignacio Sanchez De Ibarguen Esquivias
- Javier Garoz Neira
- Joan Bolet Olivella
- Jose Antonio Soto Martin
- Manuel Carmona Segura
- Sandra Porras Serrano
- Tomas Blanco Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 57, S 8, H MU 38638, I/A 38 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-30
Empresa: ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Carmona Bosch
- Alberto Garcia Martin
- Antonio Jose Puentes Alonso
- Felix Corredera Catalan
- Francisco Antonio Morillo Leon
- Gines De Mula Gonzalez De Riancho
- Ignacio Garcia Alvear
- Ignacio Sanchez De Ibarguen Esquivias
- Javier Garoz Neira
- Joan Bolet Olivella
- Jose Antonio Soto Martin
- Manuel Carmona Segura
- Sandra Porras Serrano
- Tomas Blanco Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 149, S 8, H MU 23647, I/A 66 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-30
Empresa: ECOAGRICOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Jose Vallespir De Gregorio
- Ignacio Garcia Alvear
- Javier Garoz Neira
- Joan Bolet Olivella
Consejero
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 18, S 8, H MU 38638, I/A 35 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-30
Empresa: ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA
Apoderado Mancomunado
- Ignacio Garcia Alvear
- Javier Garoz Neira
- Javier Garoz Neira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2710 , F 15, S 8, H MU 23647, I/A 58 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-30
Empresa: ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA
Apoderado Mancomunado
- Ignacio Garcia Alvear
- Javier Salgado Leirado
- Javier Salgado Leirado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2710 , F 15, S 8, H MU 23647, I/A 58 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-30
VER MAS ACTOS
Información de IGNACIO GARCIA ALVEAR
Mostramos los datos de IGNACIO GARCIA ALVEAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGNACIO GARCIA ALVEAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos