ALBERTO GARCIA MARTIN
Informe ejecutivo de ALBERTO GARCIA MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALBERTO GARCIA MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOAGRICOLA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2016 | 09/01/2019 |
ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/02/2016 | 26/10/2018 |
ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/07/2014 | 12/02/2016 |
ECOAGRICOLA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/07/2014 | 07/01/2016 |
ECOAGRICOLA SA | Apoderado | 25/10/2011 | 04/07/2014 |
VINCULACIONES DE ALBERTO GARCIA MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERTO GARCIA MARTIN
Empresa: ECOAGRICOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Garcia Martin
- Ignacio Sanchez De Ibarguen Esquivias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3247 , F 135, S 8, H MU 38638, I/A 51 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-30
Empresa: ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Garcia Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 156, S 8, H MU 23647, I/A 82 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-30
Empresa: ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Carmona Bosch
- Alberto Garcia Martin
- Antonio Jose Vallespir De Gregorio
- Carmen Marzo Gomez
- Felix Corredera Catalan
- Francisco Antonio Morillo Leon
- Gines De Mula Gonzalez De Riancho
- Ignacio Sanchez De Ibarguen Esquivias
- Joan Bolet Olivella
- Jose Antonio Soto Martin
- Manuel Carmona Segura
- Salvador Martos Barrionuevo
- Sandra Porras Serrano
- Tomas Blanco Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 151, S 8, H MU 23647, I/A 72 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-30
Empresa: ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Carmona Bosch
- Alberto Garcia Martin
- Antonio Jose Puentes Alonso
- Felix Corredera Catalan
- Francisco Antonio Morillo Leon
- Gines De Mula Gonzalez De Riancho
- Ignacio Garcia Alvear
- Ignacio Sanchez De Ibarguen Esquivias
- Javier Garoz Neira
- Joan Bolet Olivella
- Jose Antonio Soto Martin
- Manuel Carmona Segura
- Sandra Porras Serrano
- Tomas Blanco Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 151, S 8, H MU 23647, I/A 72 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-30
Empresa: ECOAGRICOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Carmona Bosch
- Alberto Garcia Martin
- Antonio Jose Vallespir De Gregorio
- Carmen Marzo Gomez
- Felix Corredera Catalan
- Francisco Antonio Morillo Leon
- Gines De Mula Gonzalez De Riancho
- Ignacio Sanchez De Ibarguen Esquivias
- Joan Bolet Olivella
- Jose Antonio Soto Martin
- Manuel Carmona Segura
- Salvador Martos Barrionuevo
- Sandra Porras Serrano
- Tomas Blanco Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 59, S 8, H MU 38638, I/A 40 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-30
Empresa: ECOAGRICOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Carmona Bosch
- Alberto Garcia Martin
- Antonio Jose Puentes Alonso
- Felix Corredera Catalan
- Francisco Antonio Morillo Leon
- Gines De Mula Gonzalez De Riancho
- Ignacio Garcia Alvear
- Ignacio Sanchez De Ibarguen Esquivias
- Javier Garoz Neira
- Joan Bolet Olivella
- Jose Antonio Soto Martin
- Manuel Carmona Segura
- Sandra Porras Serrano
- Tomas Blanco Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 59, S 8, H MU 38638, I/A 40 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-30
Empresa: ECOAGRICOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Carmona Bosch
- Alberto Garcia Martin
- Antonio Jose Puentes Alonso
- Felix Corredera Catalan
- Francisco Antonio Morillo Leon
- Gines De Mula Gonzalez De Riancho
- Ignacio Garcia Alvear
- Ignacio Sanchez De Ibarguen Esquivias
- Javier Garoz Neira
- Joan Bolet Olivella
- Jose Antonio Soto Martin
- Manuel Carmona Segura
- Sandra Porras Serrano
- Tomas Blanco Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 57, S 8, H MU 38638, I/A 38 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-30
Empresa: ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Carmona Bosch
- Alberto Garcia Martin
- Antonio Jose Puentes Alonso
- Felix Corredera Catalan
- Francisco Antonio Morillo Leon
- Gines De Mula Gonzalez De Riancho
- Ignacio Garcia Alvear
- Ignacio Sanchez De Ibarguen Esquivias
- Javier Garoz Neira
- Joan Bolet Olivella
- Jose Antonio Soto Martin
- Manuel Carmona Segura
- Sandra Porras Serrano
- Tomas Blanco Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 149, S 8, H MU 23647, I/A 66 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-30
Empresa: ECOAGRICOLA SA
Apoderado
- Alberto Garcia Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 57, S 8, H MU 38638, I/A 37 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-30
Empresa: ECOAGRICOLA SA
Apoderado
- Alberto Garcia Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 16, S 8, H MU 38638, I/A 29 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-30
Información de ALBERTO GARCIA MARTIN
Mostramos los datos de ALBERTO GARCIA MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERTO GARCIA MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos