PEDRO CARRILLO DONAIRE
Informe ejecutivo de PEDRO CARRILLO DONAIRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEDRO CARRILLO DONAIRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOAGRICOLA SA | Apoderado Mancomunado | 18/07/2013 | 07/01/2016 |
ECOAGRICOLA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/05/2011 | 20/01/2014 |
ECOAGRICOLA SA | Consejero | 17/05/2011 | 20/01/2014 |
ECOAGRICOLA SA | Director General | 17/05/2011 | 20/01/2014 |
VINCULACIONES DE PEDRO CARRILLO DONAIRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO CARRILLO DONAIRE
Empresa: ECOAGRICOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Javier Garoz Neira
- Pedro Carrillo Donaire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 59, S 8, H MU 38638, I/A 39 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-30
Empresa: ECOAGRICOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pedro Carrillo Donaire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 18, S 8, H MU 38638, I/A 35 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-30
Empresa: ECOAGRICOLA SA
Consejero
- Pedro Carrillo Donaire
Director General
- Pedro Carrillo Donaire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 18, S 8, H MU 38638, I/A 35 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-30
Empresa: ECOAGRICOLA SA
Apoderado Mancomunado
- Javier Garoz Neira
- Pedro Carrillo Donaire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 17, S 8, H MU 38638, I/A 34 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-30
Empresa: ECOAGRICOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pedro Carrillo Donaire
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Pedro Carrillo Donaire
Director General
- Pedro Carrillo Donaire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 15, S 8, H MU 38638, I/A 26 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-30
Información de PEDRO CARRILLO DONAIRE
Mostramos los datos de PEDRO CARRILLO DONAIRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO CARRILLO DONAIRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos