IBAÑEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de IBAÑEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IBAÑEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNIALMERIA BEER SL | Socio Unico | 29/09/2016 | |
INTERPRAL SL | Administrador Unico | 31/05/2013 | |
CONGELADOS Y TRANSACCIONES SL | Apoderado | 15/10/2010 | |
INTERPRAL SL | Apoderado Solidario | 07/07/2010 |
VINCULACIONES DE IBAÑEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBAÑEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: TECNIALMERIA BEER SL
Administrador Unico
- Ibañez Gomez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 53, S 8, H AL 46476, I/A 5 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-04
Empresa: TECNIALMERIA BEER SL
Administrador Unico
- Ibañez Gomez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 50, S 8, H AL 46476, I/A 1 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-04
Empresa: TECNIALMERIA BEER SL
Socio Único
- Ibañez Gomez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 50, S 8, H AL 46476, I/A 1 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-04
Empresa: CONGELADOS Y TRANSACCIONES SL
Apoderado Solidario
- Ibañez Gomez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 169, S 8, H GR 19159, I/A 6 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-18
Empresa: BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Ara Saiz Francisco
- Gomez Lopez Maria Jesus
- Ibañez Gomez Maria Del Carmen
- Molla Carazzoni Diego
- Ozores Serra Jose Manuel
- Pascual Llopis Joan Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31571 , F 8, S 8, H M 522312, I/A 80 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-28
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aparicio Carmona Miguel Angel
- Arahuetes Couceiro Andres
- Arcas Oliver Francisca Pilar
- Bellon Pardilla Cayetano
- Castellanos Camacho Fernando
- De Miguel Marquez Sergio
- De Vicente Alvaro Rafael
- Esteve Ramon Jorge Juan
- Ezquerro Navas Emilio
- Fernandez Roman Maria Esther
- Florencio Cuecas Manuel
- Gancedo Alonso Marcos Luis
- Garces Sanchez Jose Miguel
- Garcia Carballo Irene
- Garcia San Roman Faustino
- Giner Gomez Amelia
- Gomez Garcia Pedro Luis
- Gomez Ochoa Esteban
- Gomez Serra Carlos
- Gonzalez Diaz Pedro Pablo
- Gonzalez Garcia Paloma
- Gonzalez Pita Romero Jose Ignacio
- Gonzalo Crespo Jose
- Guillem Granados Miguel Angel
- Huergo Gandarias Maria Victoria
- Ibañez Rubio Fernando Jose
- Lopez-coronado Navazo Luis Emilio
- Lopez Cortes Luis Miguel
- Lopez Figueroa Amalia Carmen
- Martin Sanchez Jose Manuel
- Martinez Balvis Justo Manuel
- Martinez Lacal Luis Tomas
- Molina Fenollar Tomas
- Molla Carrazzoni Diego
- Moraleda Gallego Inmaculada
- Moreno Bolumar Gloria
- Muñoz Zapata Eva Maria
- Naranjo Martin De La Sierra Raimundo Luis
- Nieto Serrano Francisco Valerio
- Parejo Bazan Eduardo
- Parreño Bonal Jose Luis
- Perez Anton Francisco
- Piñol Garcia Francisco
- Ramesh Ganwani Rohit
- Rodriguez Domingo Vicente
- Sanchez Nieto Maria Del Carmen
- Sapiña Cortes Nuria
- Serra Sanchez Amadeo
- Serrano Garrido Josefa
- Suarez Alvarez Maria Elena
- Ulla Juarez Santiago
- Vallespin Benitez Jordi
- Vergara Ymbernon Francisco Javier
- Vicen Arregui Veronica
- Vicente Moreno Jose Miguel
Apoderado
- Aguilar Garcia Antonio Ricardo
- Alfonso Gonzalez Francisco Javier
- Ara Saiz Francisco
- Badillo Jimenez Fernando August
- Bartolome Pasaro Juan Martin
- Belenguer Sanchez Maria Carmen
- Bozalongo Antoñanzas Javier
- Capdevila Margalef Xavier
- Carmona Magnieto Manuel
- De La Flor Villarrubia David Esteban
- De Vera Toquero Carlota
- Ferarios Anton Maria Elvira
- Fuentes Olivares Francisco
- Gamarro Marquez Jose Pablo
- Garcia Muñoz Pedro Antonio
- Gil Becerra Manuel Jesus
- Gomez Lopez Maria Jesus
- Hernan Cabanillas Eloy
- Hernandez Tofe Marta
- Ibañez Gomez Maria Del Carmen
- Ibañez Olea Mariano
- Isabel Herrero Pedro
- Larrañaga Lavin Pedro Angel
- Lopez Gonzalez Pedro
- Maderuelo Perez Jose Luis
- Mico Reig Diego
- Naixes Fenollosa Jose Antonio
- Navarro Marquez Jose Manuel
- Navas Jimenez Angel Carlos
- Ozores Serra Jose Manuel
- Pascual Llopis Joan Francesc
- Pelaez Fernandez De Castillejo Mario
- Peñalver Bermejo Enrique
- Pin Miranda Eduardo
- Puga Hernandez Joaquin
- Raigon Hidalgo Carmen
- Ramis Sastre Catalina
- Reina Gonzalez Jesus Maria
- Rodriguez Alonso Francisco Javier
- Rodriguez Arranz Rosa Maria
- Romero Toran Sara Maria
- Sanchez Baños Francisco Javier
- Serrano Serrano Francisco
- Yecora Garcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9451, L 6733, F 181, S 8, H V 17274, I/A 415 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-46
Empresa: INTERPRAL SL
Administrador Unico
- Ibañez Gomez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1341 , F 82, S 8, H GC 17949, I/A 7 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-35
Empresa: CONGELADOS Y TRANSACCIONES SL
Apoderado Solidario
- Ibañez Gomez Maria Del Carmen
- Torres Arenas Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 169, S 8, H GR 19159, I/A 5 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-18
Empresa: BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS SA
Apoderado
- Beltran Trell Jordi
- Cruzado Picon Marta De Las Flores
- Donaire Babiano Silvia
- Gutierrez Carande Patricia
- Hernandez Benito Juan
- Ibañez Gomez Maria Del Carmen
- Lopez Niño Carnicer Rosa Maria
- Martinez Salvador Vicente
- Nieto Gutierrez Miguel Angel
- Riquelme Garcia David Miguel
- Romero Hurtado Antonio
- Ros Tarraso Marcos
- Rospide Perez Santiago
- Sala Montaña Miguel
- Santolaya Girbes Alfredo
- Zafra Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29006 , F 133, S 8, H M 522312, I/A 28 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Empresa: BANKIA SA
Apoderado
- Alvarez Garcia De Quesada Fernando
- Bravo Arribas Oscar
- Bujeque Perez Pedro
- Carocci Massimo
- Cartula Montero Jose
- Dominguez Gavira Jesus Alberto
- Donaire Babiano Silvia
- Ezquerra Hernando Adolfo
- Ferreras Rincon Maria Jesus
- Ferulli Leonardo
- Floro Civico Francisco Javier
- Garcia Peral Omar
- Garrido Valdivielso Manuel
- Gomez Garcia Maria Isabel
- Grasso Sergio
- Hernandez Benito Juan
- Hernando Gimenez Francisco Javier
- Herrero Llanos Miguel Angel
- Hidalgo Lopez De Ayala Alfonso
- Ibañez Gomez Maria Del Carmen
- Jimenez Lucas Gustavo
- Kuhnel Tormo Marta
- Lapeña Martinez Maria Jesus
- Lopez Niño Carnicer Rosa Maria
- Magnet O'dogherty Fernando
- Marques Figuerola Cristobal
- Martin Sanchez Raul
- Menendez Martinez Veronica
- Mira Vazquez Celso
- Nieto De La Cal Maria
- Sala Montaña Miguel
- Sanz Garcia Antonio
- Ubeda Perales Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9341, L 6623, F 223, S 8, H V 17274, I/A 293 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-46
VER MAS ACTOS
Información de IBAÑEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de IBAÑEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBAÑEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos