GRASSO SERGIO
Informe ejecutivo de GRASSO SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
VINCULACIONES DE GRASSO SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRASSO SERGIO
Empresa: IASON IBERIA SL
Administrador Unico
- Grasso Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46620 , F 81, S 8, H M 818431, I/A 1 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-28
Empresa: MUNDA VALOR INVESTMENTS SICAV
Consejero
- Grasso Sergio
- Jimenez Lucas Gustavo
- Laro Escalada Navamuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32747 , F 186, S 8, H M 580495, I/A 5 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
Empresa: COHEN & COMPANY FINANCIAL LIMITED
R.L.C.Per.S.
- Carocci Massimo
- Grasso Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31330 , F 176, S 8, H M 563947, I/A 2 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Empresa: UNICUM CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Carocci Massimo
- Grasso Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 59, S 8, H M 542272, I/A 2 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-28
Empresa: MUNDA VALOR INVESTMENTS SICAV
Apoderado Solidario
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32249 , F 216, S 8, H M 580495, I/A 1 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-28
Empresa: COHEN & COMPANY FINANCIAL LIMITED
R.L.C.Per.S.
- Carocci Massimo
- Grasso Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31330 , F 167, S 8, H M 563947, I/A 1 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alamo Suarez Pedro
- Arenal De Andres Laura
- Bernabe Capilla Maria Teresa
- Blazquez Sanchez Maria Jose
- Bueso Izquierdo Juan Manuel
- Claros Rodriguez Maria Del Carmen
- De Santos Radigales Santiago E
- Gutierrez Abad Abel
- Lopez Lopez Jose Antonio
- Martin- Portugues Garcia-carpintero Maria Del Carme
- Monteagudo Navarro Yolanda
- Navas Hernandez Cristina
- Nieto Centeno Luis Alberto
- Olivan Mallen Florencio
- Olmos Hortiguela Maria Jesus
- Ortega Llorente Eva
- Parals Suñe Josep Maria
- Puchades Villarreal Gemma
- Ramirez Dominguez Cristina
- Rincon Rodriguez Jose
- Sanchez Gomez Yolanda
- Soler Arnau Antonio Manuel
- Torrado Zapata Andreu
- Vaquero Rodriguez Eduardo
- Villanueva Diaz Juana
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9451, L 6733, F 57, S 8, H V 17274, I/A 337 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-46
Empresa: UNICUM CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Carocci Massimo
- Grasso Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 57, S 8, H M 542272, I/A 1 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-28
Empresa: BANKIA SA
Apoderado
- Alvarez Garcia De Quesada Fernando
- Bravo Arribas Oscar
- Bujeque Perez Pedro
- Carocci Massimo
- Cartula Montero Jose
- Dominguez Gavira Jesus Alberto
- Donaire Babiano Silvia
- Ezquerra Hernando Adolfo
- Ferreras Rincon Maria Jesus
- Ferulli Leonardo
- Floro Civico Francisco Javier
- Garcia Peral Omar
- Garrido Valdivielso Manuel
- Gomez Garcia Maria Isabel
- Grasso Sergio
- Hernandez Benito Juan
- Hernando Gimenez Francisco Javier
- Herrero Llanos Miguel Angel
- Hidalgo Lopez De Ayala Alfonso
- Ibañez Gomez Maria Del Carmen
- Jimenez Lucas Gustavo
- Kuhnel Tormo Marta
- Lapeña Martinez Maria Jesus
- Lopez Niño Carnicer Rosa Maria
- Magnet O'dogherty Fernando
- Marques Figuerola Cristobal
- Martin Sanchez Raul
- Menendez Martinez Veronica
- Mira Vazquez Celso
- Nieto De La Cal Maria
- Sala Montaña Miguel
- Sanz Garcia Antonio
- Ubeda Perales Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9341, L 6623, F 223, S 8, H V 17274, I/A 293 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-46
Información de GRASSO SERGIO
Mostramos los datos de GRASSO SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRASSO SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos