JIMENEZ LUCAS GUSTAVO
Informe ejecutivo de JIMENEZ LUCAS GUSTAVO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JIMENEZ LUCAS GUSTAVO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEGUSYOTA SL | Administrador Unico | 06/05/2021 | |
PEGUSYOTA SL | Socio Unico | 06/05/2021 | |
MERIDIUM GM RESTAURACION SL | Administrador Unico | 16/03/2020 | |
INFIDIUM SL | Administrador Solidario | 30/11/2018 | |
REDER GESTION Y SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 19/11/2018 | |
MERIDIUM GM PARTNERS SL | Apoderado | 01/08/2018 | |
REDER GESTION Y SOLUCIONES SL | Socio Unico | 22/04/2016 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ LUCAS GUSTAVO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ LUCAS GUSTAVO
Empresa: MERIDIUM RESTRUCTURING IBR SL
Consejero Delegado
- Jimenez Lucas Gustavo
Consejero
- Altier Dominguez Maria De Los Angeles
- Jimenez Lucas Gustavo
- Silva Navarrete Juan Jose
- Silva Polo Felipe
Presidente
- Jimenez Lucas Gustavo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40648 , F 184, S 8, H M 721334, I/A 2 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28
Empresa: PEGUSYOTA SL
Administrador Unico
- Jimenez Lucas Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41901 , F 1, S 8, H M 742019, I/A 1 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-28
Empresa: PEGUSYOTA SL
Socio Único
- Jimenez Lucas Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41901 , F 1, S 8, H M 742019, I/A 1 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-28
Empresa: MERIDIUM RESTRUCTURING IBR SL
Consejero Delegado
- Jimenez Lucas Gustavo
Consejero
- Altier Dominguez Maria De Los Angeles
- Jimenez Lucas Gustavo
- Silva Navarrete Juan Jose
- Silva Polo Felipe
Presidente
- Jimenez Lucas Gustavo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40648 , F 181, S 8, H M 721334, I/A 1 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Empresa: MERIDIUM GM RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Jimenez Lucas Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40372 , F 10, S 8, H M 717135, I/A 1 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Empresa: GGM EXCLUSIVE PARTNERS SL
Liquidador
- Jimenez Lucas Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37004 , F 29, S 8, H M 661172, I/A 2 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
Empresa: GGM EXCLUSIVE PARTNERS SL
Administrador Unico
- Jimenez Lucas Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37004 , F 29, S 8, H M 661172, I/A 2 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
Empresa: INFIDIUM SL
Administrador Solidario
- Griño Caballer Daniel
- Jimenez Lucas Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38384 , F 120, S 8, H M 682886, I/A 1 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-28
Empresa: REDER GESTION Y SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Jimenez Lucas Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34572 , F 198, S 8, H M 621973, I/A 4 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Empresa: REDER GESTION Y SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Jimenez Lucas Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34572 , F 197, S 8, H M 621973, I/A 3 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-28
VER MAS ACTOS
Información de JIMENEZ LUCAS GUSTAVO
Mostramos los datos de JIMENEZ LUCAS GUSTAVO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ LUCAS GUSTAVO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos