IBAÑEZ DE GAUNA MERODIO MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de IBAÑEZ DE GAUNA MERODIO MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IBAÑEZ DE GAUNA MERODIO MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2011 | 16/02/2012 |
GENESIS SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 20/07/2011 | 15/02/2012 |
VINCULACIONES DE IBAÑEZ DE GAUNA MERODIO MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBAÑEZ DE GAUNA MERODIO MARIA DEL ROSARIO
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alba Vez Ana Maria
- Ibañez De Gauna Merodio Maria Del Rosario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28636 , F 38, S 8, H M 377257, I/A 120 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alba Vez Ana Maria
- Ibañez De Gauna Merodio Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29044 , F 186, S 8, H M 1264, I/A 159 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-28
Apoderado
- Alba Vez Ana Maria
- Duran Plaza Antonia Isabel
- Heras Cerreda Ascension
- Ibañez De Gauna Merodio Maria Del Rosario
- Pastor Santamaria Carlos
- Sanchez Herranz Maria
- Sirvent Cabrera Maria Teresa
- Zarate Larrea Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23255 , F 225, S 8, H M 1264, I/A 138 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alba Vez Ana Maria
- Duran Plaza Antonia Isabel
- Heras Cerreda Ascension
- Ibañez De Gauna Merodio Maria Del Rosario
- Pastor Santamaria Carlos
- Sanchez Herranz Maria
- Sirvent Cabrera Maria Teresa
- Zarate Larrea Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28636 , F 13, S 8, H M 377257, I/A 100 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-28
Información de IBAÑEZ DE GAUNA MERODIO MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de IBAÑEZ DE GAUNA MERODIO MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBAÑEZ DE GAUNA MERODIO MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos