ALBA VEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de ALBA VEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBA VEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Solidario | 02/03/2009 |
VINCULACIONES DE ALBA VEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBA VEZ ANA MARIA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alba Vez Ana Maria
- Ibañez De Gauna Merodio Maria Del Rosario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28636 , F 38, S 8, H M 377257, I/A 120 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alba Vez Ana Maria
- Ibañez De Gauna Merodio Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29044 , F 186, S 8, H M 1264, I/A 159 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23255 , F 225, S 8, H M 1264, I/A 138 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28636 , F 13, S 8, H M 377257, I/A 100 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-28
Apoderado
- Alba Vez Ana Maria
- Zarate Larrea Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21275 , F 128, S 8, H M 377257, I/A 61 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28
Apoderado Solidario
- Alba Vez Ana Maria
- Pastor Santamaria Carlos
- Seren Freginals Jordi
- Zarate Larrea Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21275 , F 127, S 8, H M 377257, I/A 60 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alba Vez Ana Maria
- Zarate Larrea Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23255 , F 26, S 8, H M 1264, I/A 105 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-28
Apoderado
- Alba Vez Ana Maria
- Pastor Santamaria Carlos
- Seren Freginals Jordi
- Zarate Larrea Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23255 , F 24, S 8, H M 1264, I/A 103 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-28
Información de ALBA VEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de ALBA VEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBA VEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos