HERAS CERREDA ASCENSION
Informe ejecutivo de HERAS CERREDA ASCENSION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERAS CERREDA ASCENSION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 06/02/2017 | 01/02/2018 |
GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2011 | 11/11/2014 |
GENESIS SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 20/07/2011 | 26/11/2013 |
VINCULACIONES DE HERAS CERREDA ASCENSION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERAS CERREDA ASCENSION
Apoderado Solidario
Apoderado
- Casaseca Fresno Maria Angeles
- Heras Cerreda Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33146 , F 106, S 8, H M 377257, I/A 210 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33146 , F 94, S 8, H M 377257, I/A 194 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duran Plaza Antonia Isabel
- Heras Cerreda Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29777 , F 31, S 8, H M 377257, I/A 164 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23255 , F 225, S 8, H M 1264, I/A 138 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28636 , F 13, S 8, H M 377257, I/A 100 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-28
Información de HERAS CERREDA ASCENSION
Mostramos los datos de HERAS CERREDA ASCENSION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERAS CERREDA ASCENSION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos