IBAÑEZ BURGUERA VICENTE
Informe ejecutivo de IBAÑEZ BURGUERA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE IBAÑEZ BURGUERA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANAMUN SA | Administrador Solidario | 27/09/2012 | 27/06/2017 |
DIPAFRUIT SA | Apoderado | 23/01/2015 | |
CENTRIMERCA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 08/03/2010 | |
CENTRIMERCA SA | Consejero | 08/03/2010 | |
EUROIMPORT IBAÑEZ SL | Presidente | 05/03/2010 | |
EUROIMPORT IBAÑEZ SL | Consejero | 05/03/2010 | |
NARANJAS IBAÑEZ SL | Presidente | 04/03/2010 | |
NARANJAS IBAÑEZ SL | Consejero | 04/03/2010 | |
TRANSLOGISTIC-IBAÑEZ SL | Presidente | 04/03/2010 | |
TRANSLOGISTIC-IBAÑEZ SL | Consejero | 04/03/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE IBAÑEZ BURGUERA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBAÑEZ BURGUERA VICENTE
Empresa: BANAMUN SA
Administrador Solidario
- Ibañez Burguera Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 216 , F 29, S 8, H L 4020, I/A 10 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-25
Empresa: DIPAFRUIT SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Carrasco Alfonso Manuel
- Catala Majos Domingo Jose
- Ibañez Burguera Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 199 , F 136, S 8, H L 3607, I/A 14 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-25
Empresa: BANAMUN SA
Administrador Solidario
- Catala Buscall Marta Rosa
- Catala Pique Domingo Jose
- Ibañez Burguera Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 201, S 8, H L 4020, I/A 9 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-25
Empresa: BANAMUN SA
Administrador Solidario
- Catala Majos Domingo Jose
- Ibañez Burguera Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 201, S 8, H L 4020, I/A 9 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-25
Empresa: CENTRIMERCA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ibañez Burguera Vicente
Consejero
- Carrasco Alfonso Manuel
- Ibañez Burguera Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5218 , F 209, S 8, H M 85462, I/A 17 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-28
Empresa: EUROIMPORT IBAÑEZ SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ibañez Burguera Vicente
- Ibañez Pellicer Fernando
- Pellicer Camarena Rosa
Presidente
- Ibañez Burguera Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2908 , F 132, S 8, H C 32517, I/A 10 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-15
Empresa: TRANSLOGISTIC-IBAÑEZ SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ibañez Burguera Vicente
- Ibañez Pellicer Fernando
- Pellicer Camarena Rosa
Presidente
- Ibañez Burguera Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 213, S 8, H C 21873, I/A 14 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-15
Empresa: NARANJAS IBAÑEZ SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ibañez Burguera Vicente
- Ibañez Pellicer Fernando
- Pellicer Camarena Rosa
Presidente
- Ibañez Burguera Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 195, S 8, H C 32521, I/A 11 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-15
Empresa: CARLOS GOMEZ SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ibañez Burguera Vicente
Consejero
- Carrasco Alfonso Manuel
- Ibañez Burguera Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 220, S 8, H M 31093, I/A 10 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-28
Información de IBAÑEZ BURGUERA VICENTE
Mostramos los datos de IBAÑEZ BURGUERA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBAÑEZ BURGUERA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos