CATALA PIQUE DOMINGO JOSE
Informe ejecutivo de CATALA PIQUE DOMINGO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE CATALA PIQUE DOMINGO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRIMERCA SA | Representante | 24/03/2023 | |
ZUMOS CATALANO ARAGONESES SA | Consejero | 28/04/2020 | |
GRUPO DOMINGO CATALA SL | Consejero | 22/03/2017 | |
ELS ESCLUGUES SL | Apoderado | 25/08/2015 | |
PORTFRUIT 2003 SA | Administrador Solidario | 20/06/2013 | |
DOMINGO CATALA SA | Administrador Solidario | 23/10/2012 | |
BANAMUN SA | Administrador Solidario | 27/09/2012 | |
EXPLOTACIONES AGRARIAS LOS MASOS SL | Administrador Solidario | 24/09/2012 | |
EXPLOTACIONES PORTELLA FRUITS SL | Administrador Solidario | 24/08/2012 | |
CATAFRUIT SA | Administrador Solidario | 05/07/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CATALA PIQUE DOMINGO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATALA PIQUE DOMINGO JOSE
Empresa: PORTFRUIT 2003 SA
Apoderado Mancomunado
- Catala Buscall David Juan
- Catala Buscall Jordi Domenec
- Catala Buscall Marta Rosa
- Catala Pique Domingo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H HU 10576, I/A 10 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-22
Empresa: EXPLOTACIONES PORTELLA FRUITS SL
Administrador Solidario
- Catala Buscall Marta
- Catala Pique Domingo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 22828, I/A 7 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-25
Empresa: DOMINGO CATALA SA
Apoderado Mancomunado
- Catala Buscall David Juan
- Catala Buscall Jordi Domenec
- Catala Buscall Marta
- Catala Pique Domingo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 3595,2 , I/ 41 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-25
Empresa: GRUPO DOMINGO CATALA SL
Apoderado Mancomunado
- Catala Buscall David Juan
- Catala Buscall Marta
- Catala Pique Domingo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 19104, I/A 18 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-25
Empresa: CENTRIMERCA SA
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Catala Pique Domingo Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33007 , F 133, S 8, H M 85462, I/A 27 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Empresa: DOMINGO CATALA SA
Administrador Solidario
- Catala Buscall Marta
- Catala Majos Jose Ramon
- Catala Pique Domingo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 82, S 8, H L 3595,2 , I/ 38 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-25
Empresa: BANAMUN SA
Administrador Solidario
- Catala Buscall Marta
- Catala Majos Jose Ramon
- Catala Pique Domingo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 216 , F 29, S 8, H L 4020, I/A 12 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-25
Empresa: CATAFRUIT SA
Administrador Solidario
- Catala Buscall Marta Rosa
- Catala Majos Jose Ramon
- Catala Pique Domingo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3356 , F 27, S 8, H TF 5202, I/A 37 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-38
Empresa: ZUMOS CATALANO ARAGONESES SA
Auditor
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Aubeso Aguilar Wifredo
- Bouisset Etienne Marie Jean Francois
- Catala Pique Domingo Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 219, S 8, H HU 7134, I/A 33 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-86-22
Empresa: PORTFRUIT 2003 SA
Administrador Solidario
- Catala Buscall Marta Rosa
- Catala Majos Jose Ramon
- Catala Pique Domingo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 97, S 8, H HU 10576, I/A 8 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-22
VER MAS ACTOS
Información de CATALA PIQUE DOMINGO JOSE
Mostramos los datos de CATALA PIQUE DOMINGO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATALA PIQUE DOMINGO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos