HUANG MITCHELL YOUNG
Informe ejecutivo de HUANG MITCHELL YOUNG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HUANG MITCHELL YOUNG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JP MORGAN INTERNATIONAL FINANCE SL | Apoderado Mancomunado | 07/09/2012 | 14/03/2013 |
JP MORGAN INTERNATIONAL FINANCE SL | Consejero | 07/09/2012 | 14/03/2013 |
J. P. MORGAN SIG HOLDINGS (SPAIN) SL | Apoderado Mancomunado | 07/09/2012 | 12/03/2013 |
J. P. MORGAN SIG HOLDINGS (SPAIN) SL | Consejero | 12/06/2012 | 12/03/2013 |
J. P. MORGAN SIG HOLDINGS (SPAIN) SL | Apoderado Mancomunado | 20/06/2012 | 07/09/2012 |
VINCULACIONES DE HUANG MITCHELL YOUNG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUANG MITCHELL YOUNG
Empresa: JP MORGAN INTERNATIONAL FINANCE SL
Apoderado Mancomunado
- Huang Mitchell Young
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25625 , F 131, S 8, H M 461751, I/A 9 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-28
Empresa: JP MORGAN INTERNATIONAL FINANCE SL
Consejero
- Huang Mitchell Young
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25625 , F 131, S 8, H M 461751, I/A 9 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-28
Empresa: J. P. MORGAN SIG HOLDINGS (SPAIN) SL
Apoderado Mancomunado
- Huang Mitchell Young
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29426 , F 197, S 8, H M 529658, I/A 9 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
Empresa: J. P. MORGAN SIG HOLDINGS (SPAIN) SL
Consejero
- Huang Mitchell Young
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29426 , F 197, S 8, H M 529658, I/A 9 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
Empresa: J. P. MORGAN SIG HOLDINGS (SPAIN) SL
Apoderado Mancomunado
- Capella Gomez-acebo Ana
- Garrigues Calderon Belen
- Huang Mitchell Young
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29426 , F 196, S 8, H M 529658, I/A 8 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28
Empresa: J. P. MORGAN SIG HOLDINGS (SPAIN) SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Capella Gomez-acebo Ana
- Huang Mitchell Young
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29426 , F 196, S 8, H M 529658, I/A 8 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28
Empresa: JP MORGAN INTERNATIONAL FINANCE SL
Apoderado Mancomunado
- Capella Gomez-acebo Ana
- Garrigues Calderon Belen
- Huang Mitchell Young
Apoderado Solidario
Consejero
- Garrigues Calderon Belen
- Huang Mitchell Young
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25625 , F 129, S 8, H M 461751, I/A 8 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28
Empresa: ALLOWAY SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Capella Gomez-acebo Ana
- Huang Mitchell Young
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29426 , F 194, S 8, H M 529658, I/A 5 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-28
Empresa: ALLOWAY SPAIN SL
Consejero
- Capella Gomez-acebo Ana
- Garrigues Calderon Belen
- Huang Mitchell Young
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29426 , F 192, S 8, H M 529658, I/A 2 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-28
Información de HUANG MITCHELL YOUNG
Mostramos los datos de HUANG MITCHELL YOUNG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUANG MITCHELL YOUNG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos