J. P. MORGAN SIG HOLDINGS (SPAIN) SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 131
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social J. P. MORGAN SIG HOLDINGS (SPAIN) SL
Capital Social 1.4358212E7 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 22/12/2011
Nombres Anteriores
- ALLOWAY SPAIN SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Sig Holdings Inc
VINCULACIONES DE J. P. MORGAN SIG HOLDINGS (SPAIN) SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE J. P. MORGAN SIG HOLDINGS (SPAIN) SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Capella Gomez-acebo Ana | Apoderado | 20/06/2012 | 18/10/2016 |
Capella Gomez-acebo Ana | Apoderado Mancomunado | 07/09/2012 | 18/10/2016 |
Capella Gomez-acebo Ana | Presidente | 12/06/2012 | 18/10/2016 |
Capella Gomez-acebo Ana | Consejero | 12/06/2012 | 18/10/2016 |
Capella Gomez-acebo Ana | Liquidador | 18/10/2016 | 18/10/2016 |
Garrigues Calderon Belen | Apoderado Solidario | 07/09/2012 | 18/10/2016 |
Garrigues Calderon Belen | Apoderado Mancomunado | 07/09/2012 | 18/10/2016 |
Garrigues Calderon Belen | Secretario | 12/06/2012 | 18/10/2016 |
Garrigues Calderon Belen | Consejero | 12/06/2012 | 18/10/2016 |
Olivares Ynzenga Javier | Apoderado Mancomunado | 12/03/2013 | 18/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE J. P. MORGAN SIG HOLDINGS (SPAIN) SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29426 , F 199, S 8, H M 529658, I/A 13 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29426 , F 199, S 8, H M 529658, I/A 13 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29426 , F 199, S 8, H M 529658, I/A 13 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29426 , F 199, S 8, H M 529658, I/A 13 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29426 , F 199, S 8, H M 529658, I/A 12 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 131, PLANTA PRIMERA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29426 , F 198, S 8, H M 529658, I/A 11 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
- Otras modificaciones estatutarias: 20. CONSEJO DE ADMINISTRACION.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29426 , F 198, S 8, H M 529658, I/A 10 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Apoderado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29426 , F 197, S 8, H M 529658, I/A 9 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29426 , F 197, S 8, H M 529658, I/A 9 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29426 , F 197, S 8, H M 529658, I/A 9 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28