JP MORGAN INTERNATIONAL FINANCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 131
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JP MORGAN INTERNATIONAL FINANCE SL
CIF B85446409
Capital Social 7446330.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 23/04/2008
Nombres Anteriores
- BRYSAM SPAIN SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario J.P. Morgan International Finance Limited
VINCULACIONES DE JP MORGAN INTERNATIONAL FINANCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JP MORGAN INTERNATIONAL FINANCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Capella Gomez-acebo Ana | Apoderado Mancomunado | 07/09/2012 | 25/10/2016 |
Capella Gomez-acebo Ana | Presidente | 15/12/2010 | 25/10/2016 |
Capella Gomez-acebo Ana | Consejero Delegado | 15/12/2010 | 25/10/2016 |
Capella Gomez-acebo Ana | Consejero | 15/12/2010 | 25/10/2016 |
Capella Gomez-acebo Ana | Apoderado | 15/12/2010 | 25/10/2016 |
Capella Gomez-acebo Ana | Liquidador | 25/10/2016 | 25/10/2016 |
Garrigues Calderon Belen | Secretario | 07/09/2012 | 25/10/2016 |
Garrigues Calderon Belen | Apoderado Solidario | 07/09/2012 | 25/10/2016 |
Garrigues Calderon Belen | Apoderado Mancomunado | 07/09/2012 | 25/10/2016 |
Garrigues Calderon Belen | Consejero | 07/09/2012 | 25/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JP MORGAN INTERNATIONAL FINANCE SL
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25625 , F 219, S 8, H M 461751, I/A 16 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25625 , F 219, S 8, H M 461751, I/A 16 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25625 , F 219, S 8, H M 461751, I/A 16 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25625 , F 219, S 8, H M 461751, I/A 16 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25625 , F 133, S 8, H M 461751, I/A 15 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25625 , F 133, S 8, H M 461751, I/A 14 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 131, PLANTA PRIMERA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25625 , F 133, S 8, H M 461751, I/A 13 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
- Otras modificaciones estatutarias: 10. - EL CONSEJO DE ADMINISTRACION-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25625 , F 132, S 8, H M 461751, I/A 12 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25625 , F 132, S 8, H M 461751, I/A 11 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-28
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 11.RETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.MODIFICADO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25625 , F 132, S 8, H M 461751, I/A 10 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-28