HOYA DE MARIA BEATRIZ
Informe ejecutivo de HOYA DE MARIA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 35
Empresas inactivas: 33
CARGOS DE HOYA DE MARIA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SSAB SWEDISH STEEL SL | Apoderado Solidario | 14/11/2022 | |
CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL | Secretario No Consejero | 04/08/2022 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL SL | Apoderado | 17/12/2020 | |
NATURAMAYA VENTURA SL | Apoderado | 04/04/2019 | |
DELPHI DIESEL SYSTEMS SL | Apoderado Solidario | 09/07/2018 | |
IXLA HOLDINGS IBERIA SL | Apoderado Solidario | 25/05/2018 | |
AES ELECTROINVERSORA ESPAÑA SL | Apoderado | 18/05/2017 | |
WEATHERFORD OILFIELD SERVICES SPAIN SL | Apoderado Solidario | 19/01/2015 | |
CHR HANSEN SL | Apoderado Solidario | 05/06/2013 | |
ATIS PIPELINE SA | Vicesecretario No Consejero | 09/03/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HOYA DE MARIA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOYA DE MARIA BEATRIZ
Empresa: ARAT INMUEBLES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alves De Jesus Vitor Manuel
- Barbosa Martins Da Silva Maria Manuela
- Costa Guerreiro Nuno Miguel Dos Santos
- Costa Guerreiro Nuno Miguel Dos Santos
- De Carvalho E Sousa Andre
- Do Nascimento Figueiredo Basto Vitor Emilio
- Do Nascimento Figueiredo Basto Vitor Emilio
- Fernandes Marques Ferreira Carla Susana
- Manuel Espinhosa Fernando
- Moreira Ferreira Antonio-david
- Nunes Cosme Alexandre Paulo
- Ortega Carballo Jorge Gabriel
- Ortega Carballo Jorge Gabriel
- Rodrigues Marques Joni Marlon
- Rodrigues Marques Joni Marlon
- Sanchez Gil Almudena
- Sanchez Gil Almudena
- Sanchez Gil Almudena
- Seixas Neto Maria Aurora De Azevedo
- Teixeira Soares De Almeida Rui Manuel
- Vilas-boas Garrido Eduardo-manuel
- Vilas-boas Garrido Eduardo-manuel
Apoderado Mancomunado
- Campos Dias De Castro Reis Luis Filipe
- De Carvalho E Sousa Andre Miguel
- De Carvalho E Sousa Andre Miguel
- De Jesus Oliveira Eduardo Jose
- Ferreira Pinto Da Cruz Miguel
- Guimaraes Ribeiro Adriano Virgilio
- Guimaraes Ribeiro Adriano Virgilio
- Lopes Nunes Marco Aurelio
- Lopez Nunes Marco Aurelio
- Martins Vaz Osorio Tiago Filipe
- Moniz Trigoso Jordao Nuno Manuel
- Moniz Trigoso Jordao Nuno Manuel
- Oliveira De Almeida Corte Real Jose Fernando
- Oliveira De Almeida Corte Real Jose Fernando
- Pereira Da Costa Jose-miguel-florido
- Pereira Da Costa Jose-miguel-florido
- Pereira Paulo Jorge Henriques
- Sequeira De Almeida Domingos Miguel
- Sequeira De Almeida Domingos Miguel
- Teixeira Soares De Almeida Rui Manuel
- Teixeira Soares De Almeida Rui Manuel
- Vaz Pinto Mendes Diogo Manuel
- Vaz Pinto Mendes Diogo Manuel
- VIEIRA DE SA DA MOTA FREITAS LUIS MIGUEL
- VIEIRA DE SA DA MOTA FREITAS MIGUEL
Apoderado
- Caymaris Moulin Frederic Pierre Jean
- Caymaris Moulin Frederic Pierre Jean
- Caymaris Moulin Frederic Pierre Jean
- Costa Guerreiro Nuno Miguel Dos Santos
- De Carvalho E Sousa Andre Miguel
- De Jesus Oliveira Eduardo Jose
- Dieude Stephane Max Bernard
- Dieude Stephane Max Bernard
- Do Nascimento Figueiredo Basto Vitor Emilio
- Fernandes Marques Ferreira Carla Susana
- Fernandes Marques Ferreira Carla Susana
- Ferreira Pinto Da Cruz Miguel
- Gomez Olmos Maria Del Pilar
- Guimaraes Ribeiro Adriano Virgilio
- Guimaraes Ribeiro Adriano Virgilio
- Guimaraes Ribeiro Adriano Virgilio
- Hoya De Maria Beatriz
- Martins Vaz Osorio Tiago Filipe
- Martins Vaz Osorio Tiago Filipe
- Moniz Trigoso Jordao Nuno Manuel
- Moniz Trigoso Jordao Nuno Manuel
- Moniz Trigoso Jordao Nuno Manuel
- Moreira Ferreira Antonio-david
- Oliveira De Almeida Corte Real Jose Fernando
- Oliveira De Almeida Corte Real Jose Fernando
- Oliveira De Almeida Corte Real Jose Fernando
- Oliveira De Almeida Corte Real Jose Fernando
- Ortega Carballo Jorge Gabriel
- Ortega Carvalho Jorge
- Ortega Carvalho Jorge
- Pereira Da Costa Jose-miguel-florido
- Prieto Garcia Vicente
- Ramos De Oliveira Antonio Manuel
- Rodrigues Marques Joni Marlon
- Sanchez Gil Almudena
- Sanchez Gil Almudena
- Sanchez Gil Almudena
- Sequeira De Almeida Domingos Miguel
- Siles Martin Luis
- Soares De Almeida Rui Manuel Teixeira
- Suarez Tramon Alberto
- Teixeira Soares De Almeida Rui Manuel
- Teixeira Soares De Almeida Rui Manuel
- Teixeira Soares De Almeida Rui Manuel
- Vaz Pinto Mendes Diogo Manuel
- VIERIRA DE SA DA MOTA FREITAS LUIS MIGUEL
- VIERIRA DE SA DA MOTA FREITAS LUIS MIGUEL
- VIERIRA DE SA DA MOTA FREITAS LUIS MIGUEL
- Vilas-boas Garrido Eduardo-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 258949, I/A 34 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Empresa: TYCO IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48516 , F 100, S 8, H B 541010, I/A 51 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
Empresa: PROMAT INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19843 , F 213, S 8, H M 349548, I/A 21 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Empresa: SUBCOM MARINE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Armelin Babler Joao Vitor
- Badenes Moles Manuel
- Badenes Moles Manuel
- Boesch Beatrice
- Ernst Thomas
- Fole Medina Maria Jose
- Gerosa Michael Thomas
- Giovenali Alessandra
- Greenwood Steve
- Hoya De Maria Beatriz
- Jung Alex
- Nash Donald
- Puente Martinez Isabel
- Puente Martinez Isabel
- Puente Martinez Isabel
- Suarez Tramon Alberto
- Svenson Magnus
- Svensson Lars Johan Magnus
- Tejero Sarrion Eduardo
- Thurnheer Eleonora
- Vilalta Duce Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29805 , F 161, S 8, H M 14569, I/A 132 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Empresa: SSAB SWEDISH STEEL SL
Apoderado Solidario
- Bordel Nieto Maria Luz
- Hoya De Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31613 , F 209, S 8, H M 182437, I/A 21 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-28
Empresa: CHINA HARBOUR CONCESSIONS COMPANY SL
Secretario No Consejero
- Hoya De Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38710 , F 26, S 8, H M 688258, I/A 6 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42966 , F 59, S 8, H M 653699, I/A 22 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Empresa: DELPHI DIESEL SYSTEMS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alonso Gimenez Daniel
- Armendariz Roman Jon
- Catala Martinez Rocio
- Catalan Frances Jose Maria
- De Almeida Monegatto Luis Francisco
- De Ampuero Castellanos Santiago
- Del Real Garcia Celia
- Gallardo Gomez Rodrigo
- Hoya De Maria Beatriz
- Lamela Dominguez Ana Irune
- Molina Lopez Maria De Los Milagros
- Monte Collado Celia
- Montero Sanchez Leire
- Nubiala Alda Jose Antonio
- Nubiala Alda Jose Antonio
- Nubiala Alda Jose Antonio
- Roquet Cirera Jaume
- Roquet Cirera Jaume
- Ruiz Camara Bayo Javier
- SA LAGO JOAN CARLES
- SA LAGO JOAN CARLES
- Sanz Rodero Mikel
- Stephane Berrous
- Subirana Asturias Xavier
- Torvald Norman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40465 , F 194, S 8, H M 718469, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Empresa: ALIAXIS IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Hoya De Maria Beatriz
- Tejero Sarrion Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3218 , F 225, S 8, H A 108440, I/A 15 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-03
Apoderado
- Bravo Gutierrez Carlos
- Concha Carballido Carlos
- Escudero Puente Alberto
- Gomez Lora Maria
- Hoya De Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39910 , F 167, S 8, H M 131818, I/A 279 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
VER MAS ACTOS
Información de HOYA DE MARIA BEATRIZ
Mostramos los datos de HOYA DE MARIA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOYA DE MARIA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos