CYRAN ANETA MARIA
Informe ejecutivo de CYRAN ANETA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CYRAN ANETA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIUMPH INTERNACIONAL SA | Apoderado Mancomunado | 18/08/2021 |
VINCULACIONES DE CYRAN ANETA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CYRAN ANETA MARIA
Empresa: DELPHI DIESEL SYSTEMS SL
Apoderado Mancomunado
- Cyran Aneta Maria
- Sauveur Guewen Roland
Apoderado
- Alonso Gimenez Daniel
- Armendariz Roman Jon
- Catala Martinez Rocio
- Catalan Frances Jose Maria
- De Almeida Monegatto Luis Francisco
- De Ampuero Castellanos Santiago
- Del Real Garcia Celia
- Gallardo Gomez Rodrigo
- Hoya De Maria Beatriz
- Lamela Dominguez Ana Irune
- Molina Lopez Maria De Los Milagros
- Monte Collado Celia
- Montero Sanchez Leire
- Nubiala Alda Jose Antonio
- Nubiala Alda Jose Antonio
- Nubiala Alda Jose Antonio
- Roquet Cirera Jaume
- Roquet Cirera Jaume
- Ruiz Camara Bayo Javier
- SA LAGO JOAN CARLES
- SA LAGO JOAN CARLES
- Sanz Rodero Mikel
- Stephane Berrous
- Subirana Asturias Xavier
- Torvald Norman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40465 , F 194, S 8, H M 718469, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Empresa: TRIUMPH INTERNACIONAL SA
Apoderado Mancomunado
- Cyran Aneta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3940 , F 184, S 8, H M 65998, I/A 73 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-163-28
Empresa: DELPHI DIESEL SYSTEMS SL
Apoderado Mancomunado
- Cyran Aneta Maria
- Sauveur Guewen Roland
- Trzcinska Paulina Maria
- Uhring Matthias Theo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40465 , F 192, S 8, H M 718469, I/A 3 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-28
Información de CYRAN ANETA MARIA
Mostramos los datos de CYRAN ANETA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CYRAN ANETA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos