HIDALGO POTTECHER LUIS
Informe ejecutivo de HIDALGO POTTECHER LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE HIDALGO POTTECHER LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAGE SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 07/05/2019 | |
DECV ENGINEERING SERVICES IBERIA SL | Administrador Solidario | 21/03/2018 | 10/04/2019 |
DECASTROVILLANUEVA & ASOCIADOS SL | Apoderado | 21/06/2011 | 08/04/2019 |
SAGE SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 29/01/2010 | 19/12/2018 |
I'CAR SYSTEMS SP SL | Apoderado | 02/12/2011 | |
SAGE EUROWIN SL | Apoderado Solidario | 23/02/2011 | 18/10/2011 |
SAGE FORMACION SA | Apoderado | 03/03/2011 | |
SAGE SPAIN SL | Apoderado | 03/03/2011 | |
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SL | Apoderado Solidario | 18/06/2009 | 03/03/2011 |
SAGE XRT SOLUCIONES FINANCIERAS SA | Apoderado Solidario | 02/03/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HIDALGO POTTECHER LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HIDALGO POTTECHER LUIS
Empresa: SAGE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Hidalgo Pottecher Luis
- Ramirez Lopez Terradas Alvaro
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31578 , F 26, S 8, H M 351192, I/A 88 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Empresa: DECV ENGINEERING SERVICES IBERIA SL
Administrador Solidario
- Castro Llanes Rafael
- Hidalgo Pottecher Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37427 , F 112, S 8, H M 667221, I/A 2 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28
Empresa: DECASTROVILLANUEVA & ASOCIADOS SL
Apoderado
- Hidalgo Pottecher Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28243 , F 128, S 8, H M 508698, I/A 6 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-28
Empresa: SAGE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31578 , F 20, S 8, H M 351192, I/A 82 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
Empresa: DECV ENGINEERING SERVICES IBERIA SL
Administrador Solidario
- Castro Llanes Rafael
- Hidalgo Pottecher Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37427 , F 110, S 8, H M 667221, I/A 1 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-28
Empresa: COGESTIB I MAS D SL
Apoderado
- Hidalgo Pottecher Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36002 , F 15, S 8, H B 273697, I/A 8 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-08
Empresa: SAGE EUROWIN SL
Apoderado Solidario
- Hidalgo Pottecher Luis
- Prieto Gonzalez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 220, S 8, H L 518, I/A 21 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-25
Empresa: DECASTROVILLANUEVA & ASOCIADOS SL
Apoderado
- Hidalgo Pottecher Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28243 , F 127, S 8, H M 508698, I/A 4 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-28
Empresa: SAGE AYTOS SL
Apoderado Solidario
- Hidalgo Pottecher Luis
- Morales Muñoz Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4573 , F 25, S 8, H SE 17124, I/A 18 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-41
Empresa: SAGE SP SL
Apoderado
- Hidalgo Pottecher Luis
- Hidalgo Pottecher Luis Maria
- Morales Muñoz Teresa
- Puente Sanz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24055 , F 129, S 8, H M 351192, I/A 42 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-28
VER MAS ACTOS
Información de HIDALGO POTTECHER LUIS
Mostramos los datos de HIDALGO POTTECHER LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HIDALGO POTTECHER LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos