CASTRO LLANES RAFAEL
Informe ejecutivo de CASTRO LLANES RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CASTRO LLANES RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DECASTROVILLANUEVA & ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 04/10/2019 | |
DECV NORTHERN PEOPLE SL | Administrador Unico | 19/09/2019 | |
DECASTROVILLANUEVA & ASOCIADOS SL | Apoderado | 07/12/2010 |
VINCULACIONES DE CASTRO LLANES RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO LLANES RAFAEL
Empresa: DECASTROVILLANUEVA & ASOCIADOS SL
Socio Único
- Castro Llanes Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28243 , F 129, S 8, H M 508698, I/A 8 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-28
Empresa: DECASTROVILLANUEVA & ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Castro Llanes Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28243 , F 128, S 8, H M 508698, I/A 7 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-28
Empresa: DECV NORTHERN PEOPLE SL
Administrador Unico
- Castro Llanes Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5775 , F 38, S 8, H BI 71601, I/A 2 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-48
Empresa: DECV NORTHERN PEOPLE SL
Administrador Solidario
- Castro Llanes Rafael
- Hidalgo Pottecher Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5775 , F 38, S 8, H BI 71601, I/A 2 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-48
Empresa: DECV ENGINEERING SERVICES IBERIA SL
Administrador Solidario
- Castro Llanes Rafael
- Hidalgo Pottecher Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37427 , F 112, S 8, H M 667221, I/A 2 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28
Empresa: DECV NORTHERN PEOPLE SL
Administrador Solidario
- Castro Llanes Rafael
- Hidalgo Pottecher Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5775 , F 34, S 8, H BI 71601, I/A 1 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-48
Empresa: DECV ENGINEERING SERVICES IBERIA SL
Administrador Solidario
- Castro Llanes Rafael
- Hidalgo Pottecher Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37427 , F 110, S 8, H M 667221, I/A 1 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-28
Empresa: DECASTROVILLANUEVA & ASOCIADOS SL
Apoderado
- Castro Llanes Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28243 , F 125, S 8, H M 508698, I/A 2 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-28
Apoderado
- Castro Llanes Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25347 , F 117, S 8, H M 305782, I/A 13 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-28
Empresa: SAN ROMAN ESTUDIOS INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Castro Llanes Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27197 , F 59, S 8, H M 490003, I/A 3 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-172-28
VER MAS ACTOS
Información de CASTRO LLANES RAFAEL
Mostramos los datos de CASTRO LLANES RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO LLANES RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos